MAREK PĚNTOŇ
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.02.2022 |
Adresa: |
70800, 23340142, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Hlavní třída, 896, 4 |
|
Mgr. LUKÁŠ HEJTMÁNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.02.2022 |
Adresa: |
10100, 22672087, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Na křivce, 1443, 1 |
|
PETR KALAFUT
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.02.2022 |
Adresa: |
39101, 23433990, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Žižkova, 220, 1 |
|
Mgr. LUKÁŠ HEJTMÁNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.02.2022 |
Adresa: |
10100, 22672087, Praha, Vršovice, Na křivce, 1443, 1, Na křivce 1443/1, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
PETR KALAFUT
|
Neaktivní
od 31.07.2024
|
Jednatel |
23.02.2022 |
Adresa: |
39101, 23433990, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Žižkova, 220, 1, Žižkova 220/1, 39101 Sezimovo Ústí |
|
MAREK PĚNTOŇ
|
Neaktivní
od 31.07.2024
|
Jednatel |
23.02.2022 |
Adresa: |
70800, 23340142, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Hlavní třída, 896, 4, Hlavní třída 896/4, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Mgr. LUKÁŠ HEJTMÁNEK
|
Neaktivní
od 23.02.2022
|
jednatel |
30.06.2021 |
Adresa: |
10100, 22672087, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Na křivce, 1443, 1 |
|
Mgr. LUKÁŠ HEJTMÁNEK
|
Neaktivní
od 23.02.2022
|
jednatel |
30.06.2021 |
Adresa: |
10100, 22672087, Praha, Vršovice, Na křivce, 1443, 1, Na křivce 1443/1, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Mgr. LUKÁŠ HEJTMÁNEK
|
Neaktivní
od 30.06.2021
|
jednatel |
06.03.2018 |
Adresa: |
39701, 5516145, Písek, Písek, Hradiště, Pod Školkou, 275 |
|
Mgr. LUKÁŠ HEJTMÁNEK
|
Neaktivní
od 30.06.2021
|
jednatel |
06.03.2018 |
Adresa: |
39701, 5516145, Písek, Písek, Hradiště, Pod Školkou, 275, Pod Školkou 275, Hradiště, 39701 Písek |
|