ADAM KŘIKAVA
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
jednatel |
03.06.2020 |
Adresa: |
11000, 21708479, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Havlíčkova, 1026, 6 |
|
ADAM KŘIKAVA
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
jednatel |
03.06.2020 |
Adresa: |
11000, 21708479, Praha, Nové Město, Havlíčkova, 1026, 6, Havlíčkova 1026/6, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
JIŘÍ ŠTVERKA
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
jednatel |
19.03.2018 |
Adresa: |
70200, 3181685, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Přívozská, 367, 34 |
|
Bc. LUBOŠ PETR
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
jednatel |
19.03.2018 |
Adresa: |
73535, 5803331, Karviná, Horní Suchá, Horní Suchá, Albrechtická, 143, 5 |
|
ROMAN PUCHÁLKA
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
jednatel |
19.03.2018 |
Adresa: |
70800, 3283836, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Klimkovická, 55, 28 |
|
ADAM KŘIKAVA
|
Neaktivní
od 03.06.2020
|
jednatel |
19.03.2018 |
Adresa: |
17000, 22311904, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Tusarova, 1462, 16 |
|
DAVID HANZELKA
|
Neaktivní
od 22.04.2021
|
jednatel |
19.03.2018 |
Adresa: |
74213, 8501653, Nový Jičín, Studénka, Studénka, Zahradní, 586 |
|
ADAM KŘIKAVA
|
Neaktivní
od 03.06.2020
|
jednatel |
19.03.2018 |
Adresa: |
17000, 22311904, Praha, Holešovice, Tusarova, 1462, 16, Tusarova 1462/16, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
David Hanzelka
|
Neaktivní
od 22.04.2021
|
jednatel |
19.03.2018 |
Adresa: |
74213, 8501653, Nový Jičín, Studénka, Studénka, Zahradní, 586, Zahradní 586, 74213 Studénka |
|
JIŘÍ ŠTVERKA
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
jednatel |
19.03.2018 |
Adresa: |
70200, 3181685, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Přívozská, 367, 34, Přívozská 367/34, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Bc. LUBOŠ PETR
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
jednatel |
19.03.2018 |
Adresa: |
73535, 5803331, Karviná, Horní Suchá, Horní Suchá, Albrechtická, 143, 5, Albrechtická 143/5, 73535 Horní Suchá |
|
ROMAN PUCHÁLKA
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
jednatel |
19.03.2018 |
Adresa: |
70800, 3283836, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Klimkovická, 55, 28, Klimkovická 55/28, Poruba, 70800 Ostrava |
|