VASYL TSERKUNYK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.02.2022 |
Adresa: |
91000, Luhansk, Luhanska oblast, Karla Libknekhta 39 |
|
VASYL TSERKUNYK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.02.2022 |
Adresa: |
Luhansk, Luhanska oblast, Karla Libknekhta 39, 91000, Karla Libknekhta 39, 91000 Luhansk, Luhanska oblast, Ukrajina |
|
OLENA RAPAVA
|
Neaktivní
od 01.02.2022
|
Jednatel |
14.05.2021 |
Adresa: |
50301, Hradec Králové, Hradec Králové, Plotiště nad Labem, Petra Jilemnického, 89, 120 |
|
OLENA RAPAVA
|
Neaktivní
od 01.02.2022
|
Jednatel |
14.05.2021 |
Adresa: |
50301, 23839651, Hradec Králové, Hradec Králové, Plotiště nad Labem, Petra Jilemnického, 89, 120, Petra Jilemnického 89/120, Plotiště nad Labem, 50301 Hradec Králové |
|
VASYL SHOBEI
|
Neaktivní
od 14.05.2021
|
jednatel |
13.03.2020 |
Adresa: |
25085, 28417461, Praha-východ, Bašť, Bašť, K Bažantnici, 987 |
|
VASYL SHOBEI
|
Neaktivní
od 14.05.2021
|
jednatel |
13.03.2020 |
Adresa: |
25085, 28417461, Praha-východ, Bašť, Bašť, K Bažantnici, 987, K Bažantnici 987, 25085 Bašť |
|
MYKOLA CHULEY
|
Neaktivní
od 13.03.2020
|
jednatel |
04.04.2019 |
Adresa: |
38472, 800376, Prachatice, Zdíkov, Zdíkov, 171 |
|
MYKOLA CHULEY
|
Neaktivní
od 13.03.2020
|
jednatel |
04.04.2019 |
Adresa: |
38472, 800376, Prachatice, Zdíkov, Zdíkov, 171, č.p. 171, 38472 Zdíkov |
|
NEVZAT HALIL HYUSEIN
|
Neaktivní
od 04.04.2019
|
jednatel |
12.02.2019 |
Adresa: |
60200, 19187271, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Cejl, 469, 71 |
|
NEVZAT HALIL HYUSEIN
|
Neaktivní
od 04.04.2019
|
jednatel |
12.02.2019 |
Adresa: |
60200, 19187271, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Cejl, 469, 71, Cejl 469/71, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
VENDULA HUSÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.02.2019
|
Jednatel |
15.08.2018 |
Adresa: |
25741, 3005488, Benešov, Chářovice, Chářovice, 52 |
|
VENDULA HUSÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.02.2019
|
Jednatel |
15.08.2018 |
Adresa: |
25741, 3005488, Benešov, Chářovice, Chářovice, 52, č.p. 52, 25741 Chářovice |
|
VENDULA BENEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2018
|
Jednatel |
10.04.2018 |
Adresa: |
25741, 3005488, Benešov, Chářovice, Chářovice, 52 |
|
VENDULA BENEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2018
|
Jednatel |
10.04.2018 |
Adresa: |
25741, 3005488, Benešov, Chářovice, Chářovice, 52, č.p. 52, 25741 Chářovice |
|