PAVLÍNA RECMANOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda |
21.09.2022 |
Adresa: |
73701, 5765803, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Úvoz, 401, 8 |
|
PAVLÍNA RECMANOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda |
21.09.2022 |
Adresa: |
73701, 5765803, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Úvoz, 401, 8, Úvoz 401/8, 73701 Český Těšín |
|
PAVLÍNA KŘUPALOVÁ
|
Aktivní
|
Hospodář |
04.07.2018 |
Adresa: |
73701, 5777640, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, 28. října, 1598, 21 |
|
PAVLÍNA KŘUPALOVÁ
|
Aktivní
|
Hospodář |
04.07.2018 |
Adresa: |
73701, 5777640, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, 28. října, 1598, 21, 28. října 1598/21, 73701 Český Těšín |
|
MARIE THEINERTOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
05.05.2018 |
Adresa: |
73562, 5758360, Karviná, Český Těšín, Mosty, Lípová, 157 |
|
MARIE THEINERTOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
05.05.2018 |
Adresa: |
73562, 5758360, Karviná, Český Těšín, Mosty, Lípová, 157, Lípová 157, Mosty, 73562 Český Těšín |
|
PAVLÍNA KŘUPALOVÁ
|
Neaktivní
od 04.07.2018
|
Hospodář |
09.06.2018 |
Adresa: |
73562, 5760321, Karviná, Český Těšín, Mosty, K Antoníčku, 362 |
|
PAVLÍNA KŘUPALOVÁ
|
Neaktivní
od 04.07.2018
|
Hospodář |
09.06.2018 |
Adresa: |
73562, 5760321, Karviná, Český Těšín, Mosty, K Antoníčku, 362, K Antoníčku 362, Mosty, 73562 Český Těšín |
|
PAVLÍNA RECMANOVÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2022
|
Předseda |
05.05.2018 |
Adresa: |
73562, 5760321, Karviná, Český Těšín, Mosty, K Antoníčku, 362 |
|
PAVLÍNA RECMANOVÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2022
|
Předseda |
05.05.2018 |
Adresa: |
73562, 5760321, Karviná, Český Těšín, Mosty, K Antoníčku, 362, K Antoníčku 362, Mosty, 73562 Český Těšín |
|