MIROSLAV JÁSEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.09.2022 |
Adresa: |
14000, 28350278, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b |
|
JAROSLAV HODEK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.09.2022 |
Adresa: |
27204, 1410369, Kladno, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2907 |
|
MIROSLAV JÁSEK
|
Neaktivní
od 11.10.2023
|
Jednatel |
01.09.2022 |
Adresa: |
14000, 28350278, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b, Antala Staška 2059/80b, Krč, 14000 Praha 4 |
|
JAROSLAV HODEK
|
Neaktivní
od 16.02.2024
|
jednatel |
01.09.2022 |
Adresa: |
27204, 1410369, Kladno, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2907, Kyjevská 2907, 27204 Kladno |
|
Mgr. MAREK JEČMEN
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
jednatel |
08.02.2022 |
Adresa: |
25301, 12761508, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Smetanova, 445 |
|
JUDr. JAN BOLTNAR
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
jednatel |
08.02.2022 |
Adresa: |
11000, 21707863, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Růžová, 972, 1 |
|
Mgr. MAREK JEČMEN
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
jednatel |
08.02.2022 |
Adresa: |
25301, 12761508, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Smetanova, 445, Smetanova 445, 25301 Hostivice |
|
JUDr. JAN BOLTNAR
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
jednatel |
08.02.2022 |
Adresa: |
11000, 21707863, Praha, Nové Město, Růžová, 972, 1, Růžová 972/1, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
JONATHAN IAN BARR
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
Jednatel |
03.01.2019 |
Adresa: |
Orlando, Florida, 605 E Robinson St. 450 |
|
DANIEL P VARELA
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
Jednatel |
03.01.2019 |
Adresa: |
Chicago, Illinois, 5538 N Sawyer Ave Apt 2 |
|
JONATHAN IAN BARR
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
Jednatel |
03.01.2019 |
Adresa: |
Orlando, Florida, 605 E Robinson St. 450, 605 E Robinson St. 450, Orlando, Florida, Spojené státy americké |
|
DANIEL P VARELA
|
Neaktivní
od 08.02.2022
|
Jednatel |
03.01.2019 |
Adresa: |
Chicago, Illinois, 5538 N Sawyer Ave Apt 2, 5538 N Sawyer Ave Apt 2, Chicago, Illinois, Spojené státy americké |
|
JUDr. JAN BOLTNAR
|
Neaktivní
od 03.01.2019
|
Jednatel |
20.04.2018 |
Adresa: |
11000, 21707863, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Růžová, 972, 1 |
|
JUDr. JAN BOLTNAR
|
Neaktivní
od 03.01.2019
|
Jednatel |
20.04.2018 |
Adresa: |
11000, 21707863, Praha, Nové Město, Růžová, 972, 1, Růžová 972/1, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|