Ing. KAREL KRATOCHVÍL
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.04.2024 |
Adresa: |
69124, 27436331, Brno-venkov, Přibice, Přibice, 400, č.p. 400, 69124 Přibice |
|
Ing. MARTIN WACHTL
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2023 |
Adresa: |
15000, 22106057, Praha, Smíchov, Děvínská, 2816, 18 |
|
Ing. MARTIN WACHTL
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2023 |
Adresa: |
15000, 22106057, Praha, Smíchov, Děvínská, 2816, 18, Děvínská 2816/18, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
PhDr. MARTIN PEŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.03.2021 |
Adresa: |
16000, 22194401, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Karasovská, 833, 3 |
|
Ing. JAKUB ŽIDOŇ
|
Neaktivní
od 11.03.2022
|
jednatel |
01.03.2021 |
Adresa: |
25265, 27282937, Praha-západ, Holubice, Kozinec, Lesní, 67 |
|
Ing. JAKUB ŽIDOŇ
|
Neaktivní
od 11.03.2022
|
jednatel |
01.03.2021 |
Adresa: |
25265, 27282937, Praha-západ, Holubice, Kozinec, Lesní, 67, Lesní 67, Kozinec, 25265 Holubice |
|
PhDr. MARTIN PEŠKA
|
Neaktivní
od 11.04.2024
|
jednatel |
01.03.2021 |
Adresa: |
16000, 22194401, Praha, Dejvice, Karasovská, 833, 3, Karasovská 833/3, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. VIKTOR KAPLAN
|
Neaktivní
od 01.03.2021
|
jednatel |
24.04.2018 |
Adresa: |
14000, 21913978, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Ohradní, 1335, 5 |
|
Mgr. VIKTOR KAPLAN
|
Neaktivní
od 01.03.2021
|
jednatel |
24.04.2018 |
Adresa: |
14000, 21913978, Praha, Michle, Ohradní, 1335, 5, Ohradní 1335/5, Michle, 14000 Praha 4 |
|