JAKUB HOLUBOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2021 |
Adresa: |
57101, 15881482, Svitavy, Gruna, Gruna, 64 |
|
JAKUB HOLUBOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2021 |
Adresa: |
57101, 15881482, Svitavy, Gruna, Gruna, 64, č.p. 64, 57101 Gruna |
|
PETR PAŘÍZEK
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
jednatel |
16.03.2021 |
Adresa: |
56802, 18916988, Svitavy, Svitavy, Předměstí, Brněnská, 204, 22 |
|
PETR PAŘÍZEK
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
jednatel |
16.03.2021 |
Adresa: |
56802, 18916988, Svitavy, Svitavy, Předměstí, Brněnská, 204, 22, Brněnská 204/22, Předměstí, 56802 Svitavy |
|
PETRA PAŘÍZEK PŘESLIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2021
|
jednatel |
25.08.2018 |
Adresa: |
56802, 18916988, Svitavy, Svitavy, Předměstí, Brněnská, 204, 22 |
|
PETRA PAŘÍZEK PŘESLIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2021
|
jednatel |
25.08.2018 |
Adresa: |
56802, 18916988, Svitavy, Svitavy, Předměstí, Brněnská, 204, 22, Brněnská 204/22, Předměstí, 56802 Svitavy |
|
PETRA PAŘÍZEK PŘESLIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2018
|
jednatel |
01.08.2018 |
Adresa: |
67974, 7859741, Blansko, Olešnice, Olešnice, náměstí Míru, 20 |
|
PETRA PAŘÍZEK PŘESLIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2018
|
jednatel |
01.08.2018 |
Adresa: |
67974, 7859741, Blansko, Olešnice, Olešnice, náměstí Míru, 20, náměstí Míru 20, 67974 Olešnice |
|
PETRA PŘESLIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2018
|
jednatel |
16.07.2018 |
Adresa: |
67974, 7859741, Blansko, Olešnice, Olešnice, náměstí Míru, 20 |
|
PETRA PŘESLIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2018
|
jednatel |
16.07.2018 |
Adresa: |
67974, 7859741, Blansko, Olešnice, Olešnice, náměstí Míru, 20, náměstí Míru 20, 67974 Olešnice |
|
PETR PAŘÍZEK
|
Neaktivní
od 16.07.2018
|
jednatel |
25.05.2018 |
Adresa: |
67971, 1929071, Blansko, Bedřichov, Bedřichov, 50 |
|
PETR PAŘÍZEK
|
Neaktivní
od 16.07.2018
|
jednatel |
25.05.2018 |
Adresa: |
67971, 1929071, Blansko, Bedřichov, Bedřichov, 50, č.p. 50, 67971 Bedřichov |
|