Ing. DANIEL ZACHOVAL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.01.2022 |
Adresa: |
67922, 31263046, Blansko, Milonice, Milonice, 62 |
|
ROBERT QUITTA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.12.2020 |
Adresa: |
57201, 15934853, Svitavy, Polička, Dolní Předměstí, Starohradská, 277 |
|
PAVEL GORECKÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
13.11.2019 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
FRANTIŠEK POLÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.05.2018 |
Adresa: |
66401, 24170585, Brno-venkov, Řícmanice, Řícmanice, Havlíčkova, 4 |
|
Ing. DANIEL ZACHOVAL
|
Neaktivní
od 12.06.2024
|
člen představenstva |
21.01.2022 |
Adresa: |
67922, 31263046, Blansko, Milonice, Milonice, 62, č.p. 62, 67922 Milonice |
|
ROBERT QUITTA
|
Neaktivní
od 12.06.2024
|
člen představenstva |
19.12.2020 |
Adresa: |
57201, 15934853, Svitavy, Polička, Dolní Předměstí, Starohradská, 277, Starohradská 277, Dolní Předměstí, 57201 Polička |
|
Ing. DANIEL ZACHOVAL
|
Neaktivní
od 21.01.2022
|
člen představenstva |
22.01.2020 |
Adresa: |
67922, 2036835, Blansko, Milonice, Milonice, 36 |
|
Ing. DANIEL ZACHOVAL
|
Neaktivní
od 21.01.2022
|
člen představenstva |
22.01.2020 |
Adresa: |
67922, 2036835, Blansko, Milonice, Milonice, 36, č.p. 36, 67922 Milonice |
|
PAVEL GORECKÝ
|
Neaktivní
od 12.06.2024
|
člen představenstva |
13.11.2019 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
LUCIE SLAVÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.11.2019
|
člen představenstva |
29.05.2018 |
Adresa: |
62800, 19411561, Brno-město, Brno, Líšeň, Ondráčkova, 192, 57 |
|
TOMÁŠ POKORNÝ
|
Neaktivní
od 19.12.2020
|
předseda představenstva |
29.05.2018 |
Adresa: |
62100, 19509375, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vitáskova, 1596, 10 |
|
LUCIE SLAVÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.11.2019
|
člen představenstva |
29.05.2018 |
Adresa: |
62800, 19411561, Brno-město, Brno, Líšeň, Ondráčkova, 192, 57, Ondráčkova 192/57, Líšeň, 62800 Brno |
|
TOMÁŠ POKORNÝ
|
Neaktivní
od 19.12.2020
|
předseda představenstva |
29.05.2018 |
Adresa: |
62100, 19509375, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vitáskova, 1596, 10, Vitáskova 1596/10, Řečkovice, 62100 Brno |
|
FRANTIŠEK POLÁK
|
Neaktivní
od 12.06.2024
|
člen představenstva |
29.05.2018 |
Adresa: |
66401, 24170585, Brno-venkov, Řícmanice, Řícmanice, Havlíčkova, 4, Havlíčkova 4, 66401 Řícmanice |
|