IVAN SLYVKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.08.2021 |
Adresa: |
14900, 21839760, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Radimovická, 1423, 31 |
|
IVAN SLYVKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.08.2021 |
Adresa: |
14900, 21839760, Praha, Chodov, Radimovická, 1423, 31, Radimovická 1423/31, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
IVAN VASYLOVYČ SLYVKA
|
Neaktivní
od 31.08.2021
|
Jednatel |
27.01.2020 |
Adresa: |
14900, 21839760, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Radimovická, 1423, 31 |
|
IVAN VASYLOVYČ SLYVKA
|
Neaktivní
od 31.08.2021
|
Jednatel |
27.01.2020 |
Adresa: |
14900, 21839760, Praha, Chodov, Radimovická, 1423, 31, Radimovická 1423/31, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
IVAN SLYVKA
|
Neaktivní
od 27.01.2020
|
Jednatel |
02.10.2018 |
Adresa: |
14900, 21839760, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Radimovická, 1423, 31 |
|
IVAN SLYVKA
|
Neaktivní
od 27.01.2020
|
Jednatel |
02.10.2018 |
Adresa: |
14900, 21839760, Praha, Chodov, Radimovická, 1423, 31, Radimovická 1423/31, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
NADIYA SLYVKA
|
Neaktivní
od 02.10.2018
|
jednatel |
04.06.2018 |
Adresa: |
14900, 21839760, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Radimovická, 1423, 31 |
|
NADIYA SLYVKA
|
Neaktivní
od 02.10.2018
|
jednatel |
04.06.2018 |
Adresa: |
14900, 21839760, Praha, Chodov, Radimovická, 1423, 31, Radimovická 1423/31, Chodov, 14900 Praha 4 |
|