ONDŘEJ KADLEC
|
Neaktivní
od 10.01.2023
|
jednatel |
19.10.2022 |
Adresa: |
59101, 3410803, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 3, U Klafárku, 2039, 5 |
|
ONDŘEJ KADLEC
|
Neaktivní
od 10.01.2023
|
jednatel |
19.10.2022 |
Adresa: |
59101, 3410803, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 3, U Klafárku, 2039, 5, U Klafárku 2039/5, Žďár nad Sázavou 3, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
MONIKA PAKOSTA FORSTOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2022
|
jednatel |
02.12.2020 |
Adresa: |
68301, 478199, Vyškov, Tučapy, Tučapy, 18 |
|
MONIKA PAKOSTA FORSTOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2022
|
jednatel |
02.12.2020 |
Adresa: |
68301, 478199, Vyškov, Tučapy, Tučapy, 18, č.p. 18, 68301 Tučapy |
|
Ing. PAVEL ROSENBACH
|
Neaktivní
od 02.12.2020
|
jednatel |
18.02.2019 |
Adresa: |
66441, 73024821, Brno-venkov, Popůvky, Popůvky, Rosická, 416, 1c |
|
Ing. PAVEL ROSENBACH
|
Neaktivní
od 02.12.2020
|
jednatel |
18.02.2019 |
Adresa: |
66441, 73024821, Brno-venkov, Popůvky, Popůvky, Rosická, 416, 1c, Rosická 416/1c, 66441 Popůvky |
|
Ing. JAROSLAV KUČERA
|
Neaktivní
od 18.02.2019
|
jednatel |
25.06.2018 |
Adresa: |
62300, 19387822, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Prokofjevova, 846, 25 |
|
Ing. JAROSLAV KUČERA
|
Neaktivní
od 18.02.2019
|
jednatel |
25.06.2018 |
Adresa: |
62300, 19387822, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Prokofjevova, 846, 25, Prokofjevova 846/25, Kohoutovice, 62300 Brno |
|