PAVEL VAIGL
|
Aktivní
|
jednatel |
16.03.2021 |
Adresa: |
31200, 40272761, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Na Terasách, 1495, 10 |
|
PAVEL VAIGL
|
Aktivní
|
jednatel |
16.03.2021 |
Adresa: |
31200, 40272761, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Na Terasách, 1495, 10, Na Terasách 1495/10, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
JIŘÍ PROVAZNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.02.2020 |
Adresa: |
34701, 15603164, Tachov, Tachov, Velký Rapotín, 48 |
|
JIŘÍ PROVAZNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.02.2020 |
Adresa: |
34701, 15603164, Tachov, Tachov, Velký Rapotín, 48, Velký Rapotín 48, 34701 Tachov |
|
RADOMIL ČECH
|
Neaktivní
od 16.03.2021
|
jednatel |
01.09.2020 |
Adresa: |
30100, 24571717, Plzeň-město, Plzeň, Vnitřní Město, Bezručova, 125, 1 |
|
RADOMIL ČECH
|
Neaktivní
od 16.03.2021
|
jednatel |
01.09.2020 |
Adresa: |
30100, 24571717, Plzeň-město, Plzeň, Vnitřní Město, Bezručova, 125, 1, Bezručova 125/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň |
|
PAVEL VAIGL
|
Neaktivní
od 01.09.2020
|
jednatel |
17.02.2020 |
Adresa: |
31200, 40272761, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Na Terasách, 1495, 10 |
|
PAVEL VAIGL
|
Neaktivní
od 01.09.2020
|
jednatel |
17.02.2020 |
Adresa: |
31200, 40272761, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Na Terasách, 1495, 10, Na Terasách 1495/10, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
FRANTIŠEK SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 17.02.2020
|
jednatel |
22.11.2018 |
Adresa: |
34201, 7017031, Klatovy, Sušice, Sušice II, Kaštanová, 1164 |
|
FRANTIŠEK SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 17.02.2020
|
jednatel |
22.11.2018 |
Adresa: |
34201, 7017031, Klatovy, Sušice, Sušice II, Kaštanová, 1164, Kaštanová 1164, Sušice II, 34201 Sušice |
|
PaedDr. MARIE MAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2018
|
jednatel |
08.06.2018 |
Adresa: |
15800, 22124128, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12 |
|
PaedDr. MARIE MAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2018
|
jednatel |
08.06.2018 |
Adresa: |
15800, 22124128, Praha, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12, Husníkova 2082/12, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|