PAVEL BERÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2019 |
Adresa: |
57101, 15969177, Svitavy, Moravská Třebová, Město, nám. T. G. Masaryka, 32, 29 |
|
PAVEL BERÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2019 |
Adresa: |
57101, 15969177, Svitavy, Moravská Třebová, Město, nám. T. G. Masaryka, 32, 29, nám. T. G. Masaryka 32/29, Město, 57101 Moravská Třebová |
|
PAVEL BERÁNEK
|
Neaktivní
od 10.11.2019
|
jednatel |
03.05.2019 |
Adresa: |
57101, 15970787, Svitavy, Moravská Třebová, Město, Ztracená, 197, 3 |
|
PAVEL BERÁNEK
|
Neaktivní
od 10.11.2019
|
jednatel |
03.05.2019 |
Adresa: |
57101, 15970787, Svitavy, Moravská Třebová, Město, Ztracená, 197, 3, Ztracená 197/3, Město, 57101 Moravská Třebová |
|
GÉZA DEMJÉN
|
Neaktivní
od 03.05.2019
|
jednatel |
29.08.2018 |
Adresa: |
19800, 22413146, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Cíglerova, 1089, 30 |
|
GÉZA DEMJÉN
|
Neaktivní
od 03.05.2019
|
jednatel |
29.08.2018 |
Adresa: |
19800, 22413146, Praha, Černý Most, Cíglerova, 1089, 30, Cíglerova 1089/30, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
PETR PROKOPIČ
|
Neaktivní
od 29.08.2018
|
jednatel |
08.06.2018 |
Adresa: |
40801, 124214, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Slovenského nár. povstání, 155, 10 |
|
PETR PROKOPIČ
|
Neaktivní
od 29.08.2018
|
jednatel |
08.06.2018 |
Adresa: |
40801, 124214, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Slovenského nár. povstání, 155, 10, Slovenského nár. povstání 155/10, Rumburk 1, 40801 Rumburk |
|