Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | FIDORA Management s.r.o. |
ICO: | 07201184 |
Registrovaná adresa: | 41301, 16746236, Litoměřice, Nové Dvory, Chvalín, 79, Chvalín 79, 41301 Nové Dvory |
Začleněno na: | 11.06.2018 |
Předmět podnikání: |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové stránky
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Velkoobchod a maloobchod
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Zprostředkování obchodu a služeb
Přípravné a dokončovací stavební práce
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,hostingové a související činnosti a webové stránky
Specializované stavební činnosti
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
DANIEL KNÖTHIG | Aktivní | 07.02.2024 | |
|
|||
IVETA ŠÁFROVÁ | Aktivní | 14.07.2021 | |
|
|||
IVETA ŠÁFROVÁ | Aktivní | 14.07.2021 | |
|
|||
DANIEL VŠETEČKA | Aktivní | 08.10.2018 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
IVETA ŠÁFROVÁ | Aktivní | jednatel | 14.07.2021 |
|
|||
IVETA ŠÁFROVÁ | Aktivní | jednatel | 14.07.2021 |
|
|||
IVETA TICHÁ | Neaktivní od 14.07.2021 | jednatel | 15.03.2021 |
|
|||
IVETA TICHÁ | Neaktivní od 14.07.2021 | jednatel | 15.03.2021 |
|
|||
DANIEL VŠETEČKA | Neaktivní od 15.03.2021 | jednatel | 08.10.2018 |
|
|||
DANIEL VŠETEČKA | Neaktivní od 15.03.2021 | jednatel | 08.10.2018 |
|
|||
PaedDr. MARIE MAŇASOVÁ | Neaktivní od 08.10.2018 | jednatel | 11.06.2018 |
|
|||
PaedDr. MARIE MAŇASOVÁ | Neaktivní od 08.10.2018 | jednatel | 11.06.2018 |
|
Registrační číslo FIDORA Management s.r.o. je 07201184.
Registrační adresa FIDORA Management s.r.o. je 41301, 16746236, Litoměřice, Nové Dvory, Chvalín, 79, Chvalín 79, 41301 Nové Dvory.
FIDORA Management s.r.o. byla založena 11.06.2018.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je DANIEL KNÖTHIG, IVETA ŠÁFROVÁ, IVETA ŠÁFROVÁ, DANIEL VŠETEČKA.