VÁCLAV HODAN
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
12.04.2024 |
Adresa: |
25265, 77964616, Praha-západ, Holubice, Kozinec, K Višňovce, 202, K Višňovce 202, Kozinec, 25265 Holubice |
|
LUCIE KOVÁŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
07.09.2023 |
Adresa: |
25265, 77964616, Praha-západ, Holubice, Kozinec, K Višňovce, 202, K Višňovce 202, Kozinec, 25265 Holubice |
|
MILAN SVATOŠ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
07.09.2023 |
Adresa: |
25265, 77964616, Praha-západ, Holubice, Kozinec, K Višňovce, 202, K Višňovce 202, Kozinec, 25265 Holubice |
|
ADAM HLÁVKA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
06.05.2020 |
Adresa: |
25265, 77964616, Praha-západ, Holubice, Kozinec, K Višňovce, 202 |
|
VÍT POHANKA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
27.10.2018 |
Adresa: |
25265, 77964616, Praha-západ, Holubice, Kozinec, K Višňovce, 202 |
|
LIBOR KUNČAR
|
Aktivní
|
Člen výboru |
27.10.2018 |
Adresa: |
25265, 77964616, Praha-západ, Holubice, Kozinec, K Višňovce, 202 |
|
ADAM HLÁVKA
|
Neaktivní
od 12.04.2024
|
Předseda výboru |
07.09.2023 |
Adresa: |
25265, 77964616, Praha-západ, Holubice, Kozinec, K Višňovce, 202, K Višňovce 202, Kozinec, 25265 Holubice |
|
ADAM HLÁVKA
|
Neaktivní
od 07.09.2023
|
Předseda výboru |
06.05.2020 |
Adresa: |
25265, 77964616, Praha-západ, Holubice, Kozinec, K Višňovce, 202, K Višňovce 202, Kozinec, 25265 Holubice |
|
ADAM HLÁVKA
|
Neaktivní
od 06.05.2020
|
Předseda výboru |
27.10.2018 |
Adresa: |
73953, 20420528, Frýdek-Místek, Dolní Tošanovice, Dolní Tošanovice, 56 |
|
ADAM HLÁVKA
|
Neaktivní
od 06.05.2020
|
Předseda výboru |
27.10.2018 |
Adresa: |
73953, 20420528, Frýdek-Místek, Dolní Tošanovice, Dolní Tošanovice, 56, č.p. 56, 73953 Dolní Tošanovice |
|
VÍT POHANKA
|
Neaktivní
od 07.09.2023
|
Člen výboru |
27.10.2018 |
Adresa: |
25265, 77964616, Praha-západ, Holubice, Kozinec, K Višňovce, 202, K Višňovce 202, Kozinec, 25265 Holubice |
|
LIBOR KUNČAR
|
Neaktivní
od 07.09.2023
|
Člen výboru |
27.10.2018 |
Adresa: |
25265, 77964616, Praha-západ, Holubice, Kozinec, K Višňovce, 202, K Višňovce 202, Kozinec, 25265 Holubice |
|
JAROSLAV BARTOŠ
|
Neaktivní
od 27.10.2018
|
předseda výboru |
12.06.2018 |
Adresa: |
76325, 25686925, Zlín, Loučka, Loučka, 132 |
|
PETR LOVECKÝ
|
Neaktivní
od 27.10.2018
|
člen výboru |
12.06.2018 |
Adresa: |
69681, 13670174, Hodonín, Bzenec, Bzenec, Těmická, 1166 |
|
ADAM HLÁVKA
|
Neaktivní
od 27.10.2018
|
člen výboru |
12.06.2018 |
Adresa: |
73953, 20420528, Frýdek-Místek, Dolní Tošanovice, Dolní Tošanovice, 56 |
|
JAROSLAV BARTOŠ
|
Neaktivní
od 27.10.2018
|
předseda výboru |
12.06.2018 |
Adresa: |
76325, 25686925, Zlín, Loučka, Loučka, 132, č.p. 132, 76325 Loučka |
|
PETR LOVECKÝ
|
Neaktivní
od 27.10.2018
|
člen výboru |
12.06.2018 |
Adresa: |
69681, 13670174, Hodonín, Bzenec, Bzenec, Těmická, 1166, Těmická 1166, 69681 Bzenec |
|
ADAM HLÁVKA
|
Neaktivní
od 27.10.2018
|
člen výboru |
12.06.2018 |
Adresa: |
73953, 20420528, Frýdek-Místek, Dolní Tošanovice, Dolní Tošanovice, 56, č.p. 56, 73953 Dolní Tošanovice |
|