ALEŠ HANL
|
Aktivní
|
jednatel |
07.04.2020 |
Adresa: |
15900, 25125168, Hlavní město Praha, Praha, Velká Chuchle, Starochuchelská, 437, 28a |
|
ALEŠ HANL
|
Aktivní
|
jednatel |
07.04.2020 |
Adresa: |
15900, 25125168, Praha, Velká Chuchle, Starochuchelská, 437, 28a, Starochuchelská 437/28a, Velká Chuchle, 15900 Praha 5 |
|
Ing. MIROSLAVA URBANEC
|
Neaktivní
od 07.04.2020
|
jednatel |
07.06.2019 |
Adresa: |
25168, 27644383, Praha-východ, Kamenice, Skuheř, Hadovitá, 516 |
|
Ing. MIROSLAVA URBANEC
|
Neaktivní
od 07.04.2020
|
jednatel |
07.06.2019 |
Adresa: |
25168, 27644383, Praha-východ, Kamenice, Skuheř, Hadovitá, 516, Hadovitá 516, Skuheř, 25168 Kamenice |
|
LUCIE HROMASOVÁ
|
Neaktivní
od 07.04.2020
|
jednatel |
24.05.2019 |
Adresa: |
26716, 40816541, Beroun, Vysoký Újezd, Kuchař, Za Humny, 59 |
|
LUCIE HROMASOVÁ
|
Neaktivní
od 07.04.2020
|
jednatel |
24.05.2019 |
Adresa: |
26716, 40816541, Beroun, Vysoký Újezd, Kuchař, Za Humny, 59, Za Humny 59, Kuchař, 26716 Vysoký Újezd |
|
LUCIE HROMASOVÁ
|
Neaktivní
od 24.05.2019
|
jednatel |
19.06.2018 |
Adresa: |
26718, 40816541, Beroun, Vysoký Újezd, Kuchař, Za Humny, 59 |
|
Ing. MIROSLAVA GRNIAKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
jednatel |
19.06.2018 |
Adresa: |
25168, 27644383, Praha-východ, Kamenice, Skuheř, Hadovitá, 516 |
|
LUCIE HROMASOVÁ
|
Neaktivní
od 24.05.2019
|
jednatel |
19.06.2018 |
Adresa: |
26716, 40816541, Beroun, Vysoký Újezd, Kuchař, Za Humny, 59, Za Humny 59, Kuchař, 26716 Vysoký Újezd |
|
Ing. MIROSLAVA GRNIAKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
jednatel |
19.06.2018 |
Adresa: |
25168, 27644383, Praha-východ, Kamenice, Skuheř, Hadovitá, 516, Hadovitá 516, Skuheř, 25168 Kamenice |
|