JAN BARTÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.06.2024 |
Adresa: |
76302, 79332714, Zlín, Zlín, Chlum, 54, Chlum 54, 76302 Zlín |
|
ZDENĚK SUŠIL
|
Aktivní
|
jednatel |
11.06.2024 |
Adresa: |
76302, 4207114, Zlín, Zlín, Malenovice, Nová, 1068, Nová 1068, Malenovice, 76302 Zlín |
|
MARTIN PAGÁČ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.06.2021 |
Adresa: |
76315, 3909581, Zlín, Hrobice, Hrobice, 130 |
|
MARTIN PAGÁČ
|
Neaktivní
od 11.06.2024
|
jednatel |
23.06.2021 |
Adresa: |
76315, 3909581, Zlín, Hrobice, Hrobice, 130, č.p. 130, 76315 Hrobice |
|
JAN BARTÍK
|
Neaktivní
od 23.06.2021
|
jednatel |
10.07.2018 |
Adresa: |
76302, 4197941, Zlín, Zlín, Malenovice, Komenského, 25 |
|
JAN BARTÍK
|
Neaktivní
od 23.06.2021
|
jednatel |
10.07.2018 |
Adresa: |
76302, 4197941, Zlín, Zlín, Malenovice, Komenského, 25, Komenského 25, Malenovice, 76302 Zlín |
|
JAN BARTÍK
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
jednatel |
27.06.2018 |
Adresa: |
76302, 4197941, Zlín, Zlín, Malenovice, Komenského, 25 |
|
ZDENĚK SUŠIL
|
Neaktivní
od 23.06.2021
|
jednatel |
27.06.2018 |
Adresa: |
76302, 4207114, Zlín, Zlín, Malenovice, Nová, 1068 |
|
JAN BARTÍK
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
jednatel |
27.06.2018 |
Adresa: |
76302, 4197941, Zlín, Zlín, Malenovice, Komenského, 25, Komenského 25, Malenovice, 76302 Zlín |
|
ZDENĚK SUŠIL
|
Neaktivní
od 23.06.2021
|
jednatel |
27.06.2018 |
Adresa: |
76302, 4207114, Zlín, Zlín, Malenovice, Nová, 1068, Nová 1068, Malenovice, 76302 Zlín |
|