HANAN HECTOR STILMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2022 |
Adresa: |
8446406, Be’er Sheva, Metsudat yoav 43 A |
|
HANAN HECTOR STILMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2022 |
Adresa: |
Be’er Sheva, Metsudat yoav 43 A, 8446406, Metsudat yoav 43 A, 8446406 Be’er Sheva, Izrael |
|
JIŘÍ MÜLLER
|
Neaktivní
od 07.10.2022
|
Jednatel |
07.08.2020 |
Adresa: |
15000, 22023208, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Na Zámyšli, 502, 3 |
|
JIŘÍ MÜLLER
|
Neaktivní
od 07.10.2022
|
Jednatel |
07.08.2020 |
Adresa: |
15000, 22023208, Praha, Košíře, Na Zámyšli, 502, 3, Na Zámyšli 502/3, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
JIŘÍ MÜLLER
|
Neaktivní
od 07.08.2020
|
Jednatel |
05.02.2019 |
Adresa: |
15000, 22023291, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Slávy Horníka, 509, 20 |
|
JIŘÍ MÜLLER
|
Neaktivní
od 07.08.2020
|
Jednatel |
05.02.2019 |
Adresa: |
15000, 22023291, Praha, Košíře, Slávy Horníka, 509, 20, Slávy Horníka 509/20, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ing. IVA KUBÁŇOVÁ
|
Neaktivní
od 05.02.2019
|
Jednatel |
02.07.2018 |
Adresa: |
10700, 28085442, Hlavní město Praha, Praha, Dubeč, Kolocova, 727, 39 |
|
Ing. IVA KUBÁŇOVÁ
|
Neaktivní
od 05.02.2019
|
Jednatel |
02.07.2018 |
Adresa: |
10700, 28085442, Praha, Dubeč, Kolocova, 727, 39, Kolocova 727/39, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|