Michal Krása
|
Aktivní
|
jednatel |
29.02.2024 |
Adresa: |
53701, 18884075, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Dr. Jana Malíka, 841, Dr. Jana Malíka 841, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
PETRA SLÁMOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.06.2020 |
Adresa: |
63500, 42397171, Brno-město, Brno, Bystrc, Nad Přehradou, 1372, 6 |
|
PETRA SLÁMOVÁ
|
Neaktivní
od 29.02.2024
|
jednatel |
19.06.2020 |
Adresa: |
63500, 42397171, Brno-město, Brno, Bystrc, Nad Přehradou, 1372, 6, Nad Přehradou 1372/6, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. JIŘÍ BALCÁREK
|
Neaktivní
od 19.06.2020
|
jednatel |
08.11.2019 |
Adresa: |
61300, 19186789, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Merhautova, 433, 12 |
|
Ing. JIŘÍ BALCÁREK
|
Neaktivní
od 19.06.2020
|
jednatel |
08.11.2019 |
Adresa: |
61300, 19186789, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Merhautova, 433, 12, Merhautova 433/12, Zábrdovice, 61300 Brno |
|
LUBOMÍR BEZDĚK
|
Neaktivní
od 18.06.2019
|
jednatel |
11.05.2019 |
Adresa: |
67801, 15242919, Blansko, Blansko, Blansko, Cihlářská, 2194, 15 |
|
Ing. JIŘÍ BALCÁREK
|
Neaktivní
od 08.11.2019
|
jednatel |
11.05.2019 |
Adresa: |
61400, 19187432, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Trávníčkova, 483, 5 |
|
LUBOMÍR BEZDĚK
|
Neaktivní
od 18.06.2019
|
jednatel |
11.05.2019 |
Adresa: |
67801, 15242919, Blansko, Blansko, Blansko, Cihlářská, 2194, 15, Cihlářská 2194/15, 67801 Blansko |
|
Ing. JIŘÍ BALCÁREK
|
Neaktivní
od 08.11.2019
|
jednatel |
11.05.2019 |
Adresa: |
61400, 19187432, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Trávníčkova, 483, 5, Trávníčkova 483/5, Zábrdovice, 61400 Brno |
|
LADISLAV DVOŘÁČEK
|
Neaktivní
od 11.05.2019
|
jednatel |
10.07.2018 |
Adresa: |
67913, 2000687, Blansko, Vavřinec, Vavřinec, 109 |
|
LADISLAV DVOŘÁČEK
|
Neaktivní
od 11.05.2019
|
jednatel |
10.07.2018 |
Adresa: |
67913, 2000687, Blansko, Vavřinec, Vavřinec, 109, č.p. 109, 67913 Vavřinec |
|