ELVIRA YONASH
|
Aktivní
|
jednatel |
03.10.2023 |
|
ELVIRA YONASH
|
Aktivní
|
jednatel |
25.01.2023 |
Adresa: |
73904, 14185628, Frýdek-Místek, Morávka, Morávka, 201 |
|
ELVIRA YONASH
|
Neaktivní
od 03.10.2023
|
jednatel |
25.01.2023 |
Adresa: |
73904, 14185628, Frýdek-Místek, Morávka, Morávka, 201, č.p. 201, 73904 Morávka |
|
KAREL PROVÁZEK
|
Neaktivní
od 25.01.2023
|
jednatel |
03.10.2019 |
Adresa: |
69201, 15309720, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Nová, 1008, 60 |
|
KAREL PROVÁZEK
|
Neaktivní
od 25.01.2023
|
jednatel |
03.10.2019 |
Adresa: |
69201, 15309720, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Nová, 1008, 60, Nová 1008/60, 69201 Mikulov |
|
K&K Manner s.r.o.
06404901 |
Neaktivní
od 03.10.2019
|
jednatel |
21.06.2019 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
K&K Manner s.r.o.
06404901 |
Neaktivní
od 03.10.2019
|
jednatel |
21.06.2019 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
K&K Manner s.r.o.
06404901 |
Neaktivní
od 21.06.2019
|
jednatel |
16.06.2019 |
Adresa: |
62400, 19675216, Brno-město, Brno, Komín, Bystrcká, 400, 11 |
|
K&K Manner s.r.o.
06404901 |
Neaktivní
od 21.06.2019
|
jednatel |
16.06.2019 |
Adresa: |
62400, 19675216, Brno-město, Brno, Komín, Bystrcká, 400, 11, Bystrcká 400/11, Komín, 62400 Brno |
|
KRISTYNA KRYSTKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.06.2019
|
jednatel |
16.07.2018 |
Adresa: |
62700, 19552840, Brno-město, Brno, Slatina, Rousínovská, 1059, 36 |
|
KRISTYNA KRYSTKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.06.2019
|
jednatel |
16.07.2018 |
Adresa: |
62700, 19552840, Brno-město, Brno, Slatina, Rousínovská, 1059, 36, Rousínovská 1059/36, Slatina, 62700 Brno |
|