NATALIIA IVANOVA
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.05.2021 |
Adresa: |
17000, 22311505, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Dělnická, 1437, 44 |
|
NATALIJA PETRIVNA IVANOVA
|
Neaktivní
od 10.05.2024
|
Jednatel |
13.04.2023 |
Adresa: |
17000, 22308172, Praha, Holešovice, Přístavní, 1190, 55, Přístavní 1190/55, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
NATALIIA IVANOVA
|
Neaktivní
od 13.04.2023
|
Jednatel |
04.05.2021 |
Adresa: |
17000, 22311505, Praha, Holešovice, Dělnická, 1437, 44, Dělnická 1437/44, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
NATALIIA IVANOVA
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
Jednatel |
13.03.2019 |
Adresa: |
17000, 22310568, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, U průhonu, 1368, 15 |
|
NATALIIA IVANOVA
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
Jednatel |
13.03.2019 |
Adresa: |
17000, 22310568, Praha, Holešovice, U průhonu, 1368, 15, U průhonu 1368/15, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
VOLODYMYR HANZHA
|
Neaktivní
od 13.03.2019
|
Jednatel |
07.11.2018 |
Adresa: |
Kyjev, Stroiteley 11 |
|
VOLODYMYR HANZHA
|
Neaktivní
od 13.03.2019
|
Jednatel |
07.11.2018 |
Adresa: |
Kyjev, Stroiteley 11, Stroiteley 11, Kyjev, Ukrajina |
|
IRINA TĚTĚREVJATNIKOVA
|
Neaktivní
od 07.11.2018
|
Jednatel |
30.10.2018 |
Adresa: |
18100, 22399097, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Sosnovecká, 578, 2 |
|
IRINA TĚTĚREVJATNIKOVA
|
Neaktivní
od 07.11.2018
|
Jednatel |
30.10.2018 |
Adresa: |
18100, 22399097, Praha, Troja, Sosnovecká, 578, 2, Sosnovecká 578/2, Troja, 18100 Praha 8 |
|
TADEUSH SLUTSKYI
|
Neaktivní
od 30.10.2018
|
jednatel |
18.07.2018 |
Adresa: |
Kyjev, Valkivskaya 16 |
|
TADEUSH SLUTSKYI
|
Neaktivní
od 30.10.2018
|
jednatel |
18.07.2018 |
Adresa: |
Kyjev, Valkivskaya 16, Valkivskaya 16, Kyjev, Ukrajina |
|