JIŘÍ EMINGR
|
Aktivní
|
Předseda společenství vlastníků |
15.08.2024 |
Adresa: |
25301, 79528368, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Ječná, 1877, Ječná 1877, 25301 Hostivice |
|
Ekonomik Horizont s.r.o.
60468548 |
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
09.10.2022 |
Adresa: |
14000, 73007871, Praha, Nusle, Kloboučnická, 1735, 26 |
|
Ekonomik Horizont s.r.o.
60468548 |
Neaktivní
od 15.08.2024
|
předseda společenství vlastníků |
09.10.2022 |
Adresa: |
14000, 73007871, Praha, Nusle, Kloboučnická, 1735, 26, Kloboučnická 1735/26, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ekonomik Horizont s.r.o.
60468548 |
Neaktivní
od 09.10.2022
|
předseda společenství vlastníků |
27.06.2019 |
Adresa: |
14200, 21894639, Praha 4, Mirotická, 952/3 |
|
Ekonomik Horizont s.r.o.
60468548 |
Neaktivní
od 09.10.2022
|
předseda společenství vlastníků |
27.06.2019 |
Adresa: |
14200, 21894639, Praha, Lhotka, Mirotická, 952, 3, Mirotická 952/3, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
EUFI Holding a.s.
28955749 |
Neaktivní
od 27.06.2019
|
Předseda společenství vlastníků |
31.07.2018 |
Adresa: |
25301, 12756628, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, U Chýně, 1130 |
|
EUFI Holding a.s.
28955749 |
Neaktivní
od 27.06.2019
|
Předseda společenství vlastníků |
31.07.2018 |
Adresa: |
25301, 12756628, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, U Chýně, 1130, U Chýně 1130, 25301 Hostivice |
|