Bytové družstvo Pod Stárkou 388
26722712 |
Aktivní
|
člen výboru |
05.06.2023 |
Adresa: |
14000, 21905649, Praha, Michle, Pod Stárkou, 388, 1, Pod Stárkou 388/1, Michle, 14000 Praha 4 |
|
FILIP KLOZAR
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.06.2023 |
Adresa: |
12800, 21738572, Praha, Nusle, Slavojova, 536, 3, Slavojova 536/3, Nusle, 12800 Praha 2 |
|
ŠTEFAN BOROVSKÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.06.2023 |
Adresa: |
14000, 21905649, Praha, Michle, Pod Stárkou, 388, 1, Pod Stárkou 388/1, Michle, 14000 Praha 4 |
|
TOMÁŠ ČERNÝ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
19.06.2019 |
Adresa: |
14000, 21905649, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Pod Stárkou, 388, 1 |
|
ŠTEFAN BOROVSKÝ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.06.2019 |
Adresa: |
14000, 21905649, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Pod Stárkou, 388, 1 |
|
MARTIN PRÁT
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.06.2019 |
Adresa: |
14000, 21905649, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Pod Stárkou, 388, 1 |
|
TOMÁŠ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 05.06.2023
|
Předseda výboru |
23.03.2023 |
Adresa: |
14100, 83741984, Praha, Michle, Michelská, 1594, 9a, Michelská 1594/9a, Michle, 14100 Praha 4 |
|
TOMÁŠ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 23.03.2023
|
Předseda výboru |
19.06.2019 |
Adresa: |
14000, 21905649, Praha, Michle, Pod Stárkou, 388, 1, Pod Stárkou 388/1, Michle, 14000 Praha 4 |
|
ŠTEFAN BOROVSKÝ
|
Neaktivní
od 05.06.2023
|
Člen výboru |
19.06.2019 |
Adresa: |
14000, 21905649, Praha, Michle, Pod Stárkou, 388, 1, Pod Stárkou 388/1, Michle, 14000 Praha 4 |
|
MARTIN PRÁT
|
Neaktivní
od 05.06.2023
|
Člen výboru |
19.06.2019 |
Adresa: |
14000, 21905649, Praha, Michle, Pod Stárkou, 388, 1, Pod Stárkou 388/1, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Ing., Ing. arch. FILIP KLOZAR
|
Neaktivní
od 19.06.2019
|
Předseda výboru |
05.04.2019 |
Adresa: |
14000, 21951403, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Na Topolce, 1348, 7 |
|
Mgr. Ing. TOMÁŠ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 19.06.2019
|
Člen výboru |
05.04.2019 |
Adresa: |
14000, 21905649, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Pod Stárkou, 388, 1 |
|
PAVEL ŘÍČAN
|
Neaktivní
od 19.06.2019
|
Člen výboru |
05.04.2019 |
Adresa: |
39301, 8840717, Pelhřimov, Mezná, Mezná, 28 |
|
Ing., Ing. arch. FILIP KLOZAR
|
Neaktivní
od 19.06.2019
|
Předseda výboru |
05.04.2019 |
Adresa: |
14000, 21951403, Praha, Nusle, Na Topolce, 1348, 7, Na Topolce 1348/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. Ing. TOMÁŠ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 19.06.2019
|
Člen výboru |
05.04.2019 |
Adresa: |
14000, 21905649, Praha, Michle, Pod Stárkou, 388, 1, Pod Stárkou 388/1, Michle, 14000 Praha 4 |
|
PAVEL ŘÍČAN
|
Neaktivní
od 19.06.2019
|
Člen výboru |
05.04.2019 |
Adresa: |
39301, 8840717, Pelhřimov, Mezná, Mezná, 28, č.p. 28, 39301 Mezná |
|
Ing., Ing. arch. FILIP KLOZAR
|
Neaktivní
od 05.04.2019
|
Člen výboru |
02.08.2018 |
Adresa: |
14000, 21951403, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Na Topolce, 1348, 7 |
|
Mgr. Ing. TOMÁŠ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 05.04.2019
|
Člen výboru |
02.08.2018 |
Adresa: |
14000, 21905649, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Pod Stárkou, 388, 1 |
|
Ing. IVONA AGARWAL
|
Neaktivní
od 05.04.2019
|
Člen výboru |
02.08.2018 |
Adresa: |
14000, 21905649, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Pod Stárkou, 388, 1 |
|
Ing., Ing. arch. FILIP KLOZAR
|
Neaktivní
od 05.04.2019
|
Člen výboru |
02.08.2018 |
Adresa: |
14000, 21951403, Praha, Nusle, Na Topolce, 1348, 7, Na Topolce 1348/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. Ing. TOMÁŠ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 05.04.2019
|
Člen výboru |
02.08.2018 |
Adresa: |
14000, 21905649, Praha, Michle, Pod Stárkou, 388, 1, Pod Stárkou 388/1, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. IVONA AGARWAL
|
Neaktivní
od 05.04.2019
|
Člen výboru |
02.08.2018 |
Adresa: |
14000, 21905649, Praha, Michle, Pod Stárkou, 388, 1, Pod Stárkou 388/1, Michle, 14000 Praha 4 |
|