LUKÁŠ TICHÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.03.2022 |
Adresa: |
67175, 82751994, Brno-venkov, Šumice, Šumice, 119 |
|
LUKÁŠ TICHÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.03.2022 |
Adresa: |
67175, 82751994, Brno-venkov, Šumice, Šumice, 119, č.p. 119, 67175 Šumice |
|
MICHAL TICHÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.08.2019 |
Adresa: |
75354, 11293420, Přerov, Hranice, Hranice VI-Valšovice, 12 |
|
MgA. JAN MĚŠŤÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.08.2019 |
Adresa: |
70200, 3188507, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, S. K. Neumanna, 1691, 4 |
|
MICHAL TICHÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.08.2019 |
Adresa: |
75354, 11293420, Přerov, Hranice, Hranice VI-Valšovice, 12, Hranice VI-Valšovice 12, 75354 Hranice |
|
MgA. JAN MĚŠŤÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.08.2019 |
Adresa: |
70200, 3188507, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, S. K. Neumanna, 1691, 4, S. K. Neumanna 1691/4, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
LUKÁŠ TICHÁČEK
|
Neaktivní
od 30.03.2022
|
jednatel |
26.02.2020 |
Adresa: |
66465, 42289271, Brno-venkov, Malešovice, Malešovice, 240 |
|
LUKÁŠ TICHÁČEK
|
Neaktivní
od 30.03.2022
|
jednatel |
26.02.2020 |
Adresa: |
66465, 42289271, Brno-venkov, Malešovice, Malešovice, 240, č.p. 240, 66465 Malešovice |
|
LUKÁŠ TICHÁČEK
|
Neaktivní
od 26.02.2020
|
jednatel |
07.08.2018 |
Adresa: |
75353, 11055189, Přerov, Býškovice, Býškovice, 112 |
|
LUKÁŠ TICHÁČEK
|
Neaktivní
od 26.02.2020
|
jednatel |
07.08.2018 |
Adresa: |
75353, 11055189, Přerov, Býškovice, Býškovice, 112, č.p. 112, 75353 Býškovice |
|