MAXIM SILAEV
|
Aktivní
|
jednatel |
27.02.2024 |
Adresa: |
16000, 22180044, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 601, 23, Čs. armády 601/23, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
VITALIJ BOJKO
|
Aktivní
|
jednatel |
12.09.2018 |
Adresa: |
25242, 27320430, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Slavíková, 227 |
|
MAXIM SILAEV
|
Neaktivní
od 06.08.2020
|
jednatel |
05.05.2020 |
Adresa: |
16000, 22201777, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Velflíkova, 1427, 2 |
|
MAXIM SILAEV
|
Neaktivní
od 06.08.2020
|
jednatel |
05.05.2020 |
Adresa: |
16000, 22201777, Praha, Dejvice, Velflíkova, 1427, 2, Velflíkova 1427/2, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
NIKOLA MRÁČEK
|
Neaktivní
od 06.12.2019
|
jednatel |
12.09.2018 |
Adresa: |
17000, 22293248, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Jana Zajíce, 167, 36 |
|
NIKOLA MRÁČEK
|
Neaktivní
od 06.12.2019
|
jednatel |
12.09.2018 |
Adresa: |
17000, 22293248, Praha, Bubeneč, Jana Zajíce, 167, 36, Jana Zajíce 167/36, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
VITALIJ BOJKO
|
Neaktivní
od 27.02.2024
|
jednatel |
12.09.2018 |
Adresa: |
25242, 27320430, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Slavíková, 227, Slavíková 227, Zdiměřice, 25242 Jesenice |
|