ANNA BLABLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.09.2021 |
Adresa: |
76824, 16045670, Kroměříž, Hulín, Hulín, Havlíčkova, 408 |
|
ANNA BLABLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.09.2021 |
Adresa: |
76824, 16045670, Kroměříž, Hulín, Hulín, Havlíčkova, 408, Havlíčkova 408, 76824 Hulín |
|
Mgr. JAN BLABLA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.04.2021 |
Adresa: |
76824, 16045670, Kroměříž, Hulín, Hulín, Havlíčkova, 408 |
|
Mgr. JAN BLABLA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.04.2021 |
Adresa: |
76824, 16045670, Kroměříž, Hulín, Hulín, Havlíčkova, 408, Havlíčkova 408, 76824 Hulín |
|
ANNA BLABLOVÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2021
|
jednatel |
02.09.2021 |
Adresa: |
79858, 10441221, Prostějov, Čechy pod Kosířem, Čechy pod Kosířem, Komenského, 141 |
|
ANNA BLABLOVÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2021
|
jednatel |
02.09.2021 |
Adresa: |
79858, 10441221, Prostějov, Čechy pod Kosířem, Čechy pod Kosířem, Komenského, 141, Komenského 141, 79858 Čechy pod Kosířem |
|
ANNA ZAPLETALOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2021
|
jednatel |
28.04.2021 |
Adresa: |
79858, 10441221, Prostějov, Čechy pod Kosířem, Čechy pod Kosířem, Komenského, 141 |
|
ANNA ZAPLETALOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2021
|
jednatel |
28.04.2021 |
Adresa: |
79858, 10441221, Prostějov, Čechy pod Kosířem, Čechy pod Kosířem, Komenského, 141, Komenského 141, 79858 Čechy pod Kosířem |
|
Bc. JAKUB MÜLLER
|
Neaktivní
od 28.04.2021
|
jednatel |
05.06.2019 |
Adresa: |
68001, 15271617, Blansko, Boskovice, Boskovice, Sokolská, 1316, 56 |
|
Bc. JAKUB MÜLLER
|
Neaktivní
od 28.04.2021
|
jednatel |
05.06.2019 |
Adresa: |
68001, 15271617, Blansko, Boskovice, Boskovice, Sokolská, 1316, 56, Sokolská 1316/56, 68001 Boskovice |
|
Bc. MARTIN IRA
|
Neaktivní
od 28.04.2021
|
jednatel |
08.02.2019 |
Adresa: |
77900, 23266074, Olomouc, Olomouc, Lazce, Lazecká, 467, 32 |
|
Bc. MARTIN IRA
|
Neaktivní
od 28.04.2021
|
jednatel |
08.02.2019 |
Adresa: |
77900, 23266074, Olomouc, Olomouc, Lazce, Lazecká, 467, 32, Lazecká 467/32, Lazce, 77900 Olomouc |
|
Bc. MARTIN IRA
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
jednatel |
06.09.2018 |
Adresa: |
77900, 23318686, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Dolní náměstí, 22, 43 |
|
Bc. JAKUB MÜLLER
|
Neaktivní
od 05.06.2019
|
jednatel |
06.09.2018 |
Adresa: |
67963, 7937385, Blansko, Velké Opatovice, Velké Opatovice, nám. Míru, 661 |
|
Bc. MARTIN IRA
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
jednatel |
06.09.2018 |
Adresa: |
77900, 23318686, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Dolní náměstí, 22, 43, Dolní náměstí 22/43, 77900 Olomouc |
|
Bc. JAKUB MÜLLER
|
Neaktivní
od 05.06.2019
|
jednatel |
06.09.2018 |
Adresa: |
67963, 7937385, Blansko, Velké Opatovice, Velké Opatovice, nám. Míru, 661, nám. Míru 661, 67963 Velké Opatovice |
|