Mgr. PAVLA VARGOVÁ
|
Aktivní
|
předseda spolku |
05.04.2022 |
Adresa: |
36225, 11958685, Karlovy Vary, Nová Role, Nová Role, Svobodova, 180, 15 |
|
Mgr. PAVLA VARGOVÁ
|
Aktivní
|
předseda spolku |
05.04.2022 |
Adresa: |
36225, 11958685, Karlovy Vary, Nová Role, Nová Role, Svobodova, 180, 15, Svobodova 180/15, 36225 Nová Role |
|
Mgr. MICHAL BUREŠ
|
Neaktivní
od 05.04.2022
|
Předseda |
23.10.2020 |
Adresa: |
54901, 27964558, Náchod, Nové Město nad Metují, Krčín, Stavební, 474 |
|
Mgr. MICHAL BUREŠ
|
Neaktivní
od 05.04.2022
|
Předseda |
23.10.2020 |
Adresa: |
54901, 27964558, Náchod, Nové Město nad Metují, Krčín, Stavební, 474, Stavební 474, Krčín, 54901 Nové Město nad Metují |
|
Mgr. TOMÁŠ HAMBERGER
|
Neaktivní
od 23.10.2020
|
Předseda |
29.07.2020 |
Adresa: |
16500, 22223657, Hlavní město Praha, Praha, Lysolaje, Starodvorská, 4, 5 |
|
Mgr. TOMÁŠ HAMBERGER
|
Neaktivní
od 23.10.2020
|
Předseda |
29.07.2020 |
Adresa: |
16500, 22223657, Praha, Lysolaje, Starodvorská, 4, 5, Starodvorská 4/5, Lysolaje, 16500 Praha 6 |
|
Mgr. TOMÁŠ HAMBERGER
|
Neaktivní
od 29.07.2020
|
Předseda |
07.09.2019 |
Adresa: |
55001, 7392826, Náchod, Broumov, Broumov, Mírové náměstí, 97 |
|
Mgr. TOMÁŠ HAMBERGER
|
Neaktivní
od 29.07.2020
|
Předseda |
07.09.2019 |
Adresa: |
55001, 7392826, Náchod, Broumov, Broumov, Mírové náměstí, 97, Mírové náměstí 97, 55001 Broumov |
|
Mgr. TOMÁŠ HAMBERGER
|
Neaktivní
od 07.09.2019
|
Předseda |
04.09.2019 |
Adresa: |
55001, Náchod, Broumov, Broumov, Mírové náměstí, 97 |
|
Mgr. TOMÁŠ HAMBERGER
|
Neaktivní
od 07.09.2019
|
Předseda |
04.09.2019 |
Adresa: |
55001, 7392826, Náchod, Broumov, Broumov, Mírové náměstí, 97, Mírové náměstí 97, 55001 Broumov |
|
TOMÁŠ HAMBERGER
|
Neaktivní
od 04.09.2019
|
Předseda |
26.09.2018 |
Adresa: |
55001, 7392826, Náchod, Broumov, Broumov, Mírové náměstí, 97 |
|
TOMÁŠ HAMBERGER
|
Neaktivní
od 04.09.2019
|
Předseda |
26.09.2018 |
Adresa: |
55001, 7392826, Náchod, Broumov, Broumov, Mírové náměstí, 97, Mírové náměstí 97, 55001 Broumov |
|