YURIY KRUPYASH
|
Aktivní
|
jednatel |
02.10.2021 |
Adresa: |
68341, 541125, Vyškov, Chvalkovice, Chvalkovice, 79 |
|
YURIY KRUPYASH
|
Aktivní
|
jednatel |
02.10.2021 |
Adresa: |
68341, 541125, Vyškov, Chvalkovice, Chvalkovice, 79, č.p. 79, 68341 Chvalkovice |
|
YURIY KRUPYASH
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
jednatel |
05.06.2019 |
Adresa: |
67921, 7809824, Blansko, Černá Hora, Černá Hora, Na Vyhlídce, 338 |
|
YURIY KRUPYASH
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
jednatel |
05.06.2019 |
Adresa: |
67921, 7809824, Blansko, Černá Hora, Černá Hora, Na Vyhlídce, 338, Na Vyhlídce 338, 67921 Černá Hora |
|
JIŘÍ SÝKORA
|
Neaktivní
od 05.06.2019
|
jednatel |
10.09.2018 |
Adresa: |
61500, 19670061, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Tomáškova, 666, 15 |
|
MICHAL DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 07.04.2020
|
jednatel |
10.09.2018 |
Adresa: |
67801, 1989871, Blansko, Šebrov-Kateřina, Svatá Kateřina, 29 |
|
JIŘÍ SÝKORA
|
Neaktivní
od 05.06.2019
|
jednatel |
10.09.2018 |
Adresa: |
61500, 19670061, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Tomáškova, 666, 15, Tomáškova 666/15, Zábrdovice, 61500 Brno |
|
MICHAL DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 07.04.2020
|
jednatel |
10.09.2018 |
Adresa: |
67801, 1989871, Blansko, Šebrov-Kateřina, Svatá Kateřina, 29, Svatá Kateřina 29, 67801 Šebrov-Kateřina |
|