MARINA VADOVIČOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.11.2023 |
Adresa: |
67122, 10916962, Znojmo, Šatov, Šatov, 227, č.p. 227, 67122 Šatov |
|
MARINA VADOVICOVA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.07.2020 |
Adresa: |
67122, 10916962, Znojmo, Šatov, Šatov, 227 |
|
MARINA VADOVICOVA
|
Neaktivní
od 04.11.2023
|
jednatel |
08.07.2020 |
Adresa: |
67122, 10916962, Znojmo, Šatov, Šatov, 227, č.p. 227, 67122 Šatov |
|
ZBYNĚK KYTKA
|
Neaktivní
od 08.07.2020
|
jednatel |
13.05.2020 |
Adresa: |
66902, 10989731, Znojmo, Znojmo, Znojmo, náměstí Republiky, 899, 18 |
|
ZBYNĚK KYTKA
|
Neaktivní
od 08.07.2020
|
jednatel |
13.05.2020 |
Adresa: |
66902, 10989731, Znojmo, Znojmo, Znojmo, náměstí Republiky, 899, 18, náměstí Republiky 899/18, 66902 Znojmo |
|
ZBYNĚK KYTKA
|
Neaktivní
od 13.05.2020
|
jednatel |
29.12.2018 |
Adresa: |
66902, 11006455, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Na Vinici, 2636, 9 |
|
ZBYNĚK KYTKA
|
Neaktivní
od 13.05.2020
|
jednatel |
29.12.2018 |
Adresa: |
66902, 11006455, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Na Vinici, 2636, 9, Na Vinici 2636/9, 66902 Znojmo |
|
ZBYNĚK KYTKA
|
Neaktivní
od 29.12.2018
|
jednatel |
18.09.2018 |
Adresa: |
69006, 18966560, Břeclav, Břeclav, Charvátská Nová Ves, Lednická, 123, 39 |
|
ZBYNĚK KYTKA
|
Neaktivní
od 29.12.2018
|
jednatel |
18.09.2018 |
Adresa: |
69006, 18966560, Břeclav, Břeclav, Charvátská Nová Ves, Lednická, 123, 39, Lednická 123/39, Charvátská Nová Ves, 69006 Břeclav |
|