FILIP NAJMON
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.06.2019 |
Adresa: |
27351, 26749181, Kladno, Svárov, Svárov, U Parku, 137 |
|
FILIP NAJMON
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.06.2019 |
Adresa: |
27351, 26749181, Kladno, Svárov, Svárov, U Parku, 137, U Parku 137, 27351 Svárov |
|
ZDENĚK NAJMON
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
Jednatel |
25.09.2018 |
Adresa: |
27351, 26749181, Kladno, Svárov, Svárov, U Parku, 137 |
|
JAKUB ČERNÝ
|
Neaktivní
od 04.01.2020
|
Jednatel |
25.09.2018 |
Adresa: |
27204, 1411802, Kladno, Kladno, Kladno, Vašíčkova, 3051 |
|
MIROSLAV ŠŮCHA
|
Neaktivní
od 09.11.2021
|
Jednatel |
25.09.2018 |
Adresa: |
27201, 1438310, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Francouzská, 2452 |
|
ZDENĚK NAJMON
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
Jednatel |
25.09.2018 |
Adresa: |
27351, 26749181, Kladno, Svárov, Svárov, U Parku, 137, U Parku 137, 27351 Svárov |
|
JAKUB ČERNÝ
|
Neaktivní
od 04.01.2020
|
Jednatel |
25.09.2018 |
Adresa: |
27204, 1411802, Kladno, Kladno, Kladno, Vašíčkova, 3051, Vašíčkova 3051, 27204 Kladno |
|
MIROSLAV ŠŮCHA
|
Neaktivní
od 09.11.2021
|
Jednatel |
25.09.2018 |
Adresa: |
27201, 1438310, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Francouzská, 2452, Francouzská 2452, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|