Mgr. TEREZA KLIEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.06.2022 |
Adresa: |
51401, 81971834, Semily, Jilemnice, Jilemnice, Zámecká, 1274 |
|
Mgr. TEREZA KLIEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.06.2022 |
Adresa: |
51401, 81971834, Semily, Jilemnice, Jilemnice, Zámecká, 1274, Zámecká 1274, 51401 Jilemnice |
|
Ing. MICHAELA MARTINCOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.10.2019 |
Adresa: |
54301, 2304694, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, J. K. Tyla, 315 |
|
Ing. MICHAELA MARTINCOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.10.2019 |
Adresa: |
54301, 2304694, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, J. K. Tyla, 315, J. K. Tyla 315, 54301 Vrchlabí |
|
LENKA FOLTOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2019
|
jednatel |
10.10.2018 |
Adresa: |
19900, 78468507, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Kadečkové, 869, 1 |
|
LENKA FOLTOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2019
|
jednatel |
10.10.2018 |
Adresa: |
19900, 78468507, Praha, Letňany, Kadečkové, 869, 1, Kadečkové 869/1, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
LENKA FOLTOVÁ
|
Neaktivní
od 10.10.2018
|
jednatel |
25.09.2018 |
Adresa: |
17000, 22292802, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, U studánky, 123, 18 |
|
LENKA FOLTOVÁ
|
Neaktivní
od 10.10.2018
|
jednatel |
25.09.2018 |
Adresa: |
17000, 22292802, Praha, Bubeneč, U studánky, 123, 18, U studánky 123/18, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|