GUSTÁV KOVÁČ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.05.2021 |
Adresa: |
99001, Velký Krtíš, Školská 3 |
|
GUSTÁV KOVÁČ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.05.2021 |
Adresa: |
Velký Krtíš, Školská 3, 99001, Školská 3, 99001 Velký Krtíš, Slovensko |
|
VÁCLAV VERNARČÍK
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
jednatel |
24.09.2020 |
Adresa: |
35002, 20901836, Cheb, Cheb, Cheb, Dragounská, 1023, 37 |
|
VÁCLAV VERNARČÍK
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
jednatel |
24.09.2020 |
Adresa: |
35002, 20901836, Cheb, Cheb, Cheb, Dragounská, 1023, 37, Dragounská 1023/37, 35002 Cheb |
|
DAVID KAŇOK
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
jednatel |
20.04.2020 |
Adresa: |
10600, 22678484, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Za návsí, 1768, 5 |
|
DAVID KAŇOK
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
jednatel |
20.04.2020 |
Adresa: |
10600, 22678484, Praha, Záběhlice, Za návsí, 1768, 5, Za návsí 1768/5, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
DAVID KAŇOK
|
Neaktivní
od 20.04.2020
|
jednatel |
07.01.2020 |
Adresa: |
30100, 24538159, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Plachého, 884, 27 |
|
DAVID KAŇOK
|
Neaktivní
od 20.04.2020
|
jednatel |
07.01.2020 |
Adresa: |
30100, 24538159, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Plachého, 884, 27, Plachého 884/27, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
MAREK DRAHOKOUPIL
|
Neaktivní
od 07.01.2020
|
jednatel |
08.10.2018 |
Adresa: |
11000, 21703744, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Ve Smečkách, 597, 32 |
|
Marek Drahokoupil
|
Neaktivní
od 07.01.2020
|
jednatel |
08.10.2018 |
Adresa: |
11000, 21703744, Praha, Nové Město, Ve Smečkách, 597, 32, Ve Smečkách 597/32, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|