MICHAL RŮŽIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
20.04.2022 |
Adresa: |
53002, 7714122, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Havlíčkova, 2545 |
|
MICHAL RŮŽIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
20.04.2022 |
Adresa: |
53002, 7714122, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Havlíčkova, 2545, Havlíčkova 2545, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
MICHAL RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 20.04.2022
|
jednatel |
05.11.2019 |
Adresa: |
28002, 21098301, Kolín, Libenice, Libenice, 6 |
|
MICHAL RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 20.04.2022
|
jednatel |
05.11.2019 |
Adresa: |
28002, 21098301, Kolín, Libenice, Libenice, 6, č.p. 6, 28002 Libenice |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 05.11.2019
|
Jednatel |
02.08.2019 |
Adresa: |
56002, 75294095, Ústí nad Orlicí, Semanín, Semanín, 200 |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 05.11.2019
|
Jednatel |
02.08.2019 |
Adresa: |
56002, 75294095, Ústí nad Orlicí, Semanín, Semanín, 200, č.p. 200, 56002 Semanín |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 02.08.2019
|
Jednatel |
17.10.2018 |
Adresa: |
10900, 73688045, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Hornoměcholupská, 662, 166 |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 02.08.2019
|
Jednatel |
17.10.2018 |
Adresa: |
10900, 73688045, Praha, Horní Měcholupy, Hornoměcholupská, 662, 166, Hornoměcholupská 662/166, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|