Mgr. PETR HANUŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2022 |
Adresa: |
56002, 24719838, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Parník, Husova, 583 |
|
Mgr. PETR HANUŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2022 |
Adresa: |
56002, 24719838, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Parník, Husova, 583, Husova 583, Parník, 56002 Česká Třebová |
|
TOMÁŠ SKAMENE
|
Neaktivní
od 24.11.2022
|
jednatel |
04.03.2022 |
Adresa: |
25163, 28253469, Praha-východ, Strančice, Strančice, Úzká, 484 |
|
TOMÁŠ SKAMENE
|
Neaktivní
od 24.11.2022
|
jednatel |
04.03.2022 |
Adresa: |
25163, 28253469, Praha-východ, Strančice, Strančice, Úzká, 484, Úzká 484, 25163 Strančice |
|
MARTINA PROVAZNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.03.2022
|
jednatel |
16.09.2020 |
Adresa: |
19800, 78384516, Hlavní město Praha, Praha, Hostavice, Olšinská, 819, 41 |
|
MARTINA PROVAZNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.03.2022
|
jednatel |
16.09.2020 |
Adresa: |
19800, 78384516, Praha, Hostavice, Olšinská, 819, 41, Olšinská 819/41, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
Jednatel |
02.08.2019 |
Adresa: |
56002, 75294095, Ústí nad Orlicí, Semanín, Semanín, 200 |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
Jednatel |
02.08.2019 |
Adresa: |
56002, 75294095, Ústí nad Orlicí, Semanín, Semanín, 200, č.p. 200, 56002 Semanín |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 02.08.2019
|
Jednatel |
17.10.2018 |
Adresa: |
10900, 73688045, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Hornoměcholupská, 662, 166 |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 02.08.2019
|
Jednatel |
17.10.2018 |
Adresa: |
10900, 73688045, Praha, Horní Měcholupy, Hornoměcholupská, 662, 166, Hornoměcholupská 662/166, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|