LADISLAV KUBIŠTA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2023 |
Adresa: |
28151, 42803764, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, U hřiště, 819, U hřiště 819, 28151 Velký Osek |
|
SKY & Limited SE
04685181 |
Aktivní
|
jednatel |
01.12.2022 |
Adresa: |
18200, 42679419, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Klapkova, 1874, 83 |
|
SKY & Limited SE
04685181 |
Aktivní
|
jednatel |
01.12.2022 |
Adresa: |
18200, 42679419, Praha, Kobylisy, Klapkova, 1874, 83, Klapkova 1874/83, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JAROSLAV PAJDA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.06.2021 |
Adresa: |
13000, 21760306, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Jagellonská, 895, 9 |
|
JAROSLAV PAJDA
|
Neaktivní
od 07.10.2023
|
jednatel |
09.06.2023 |
Adresa: |
27706, 6167985, Mělník, Lužec nad Vltavou, Lužec nad Vltavou, 1. máje, 19, 1. máje 19, 27706 Lužec nad Vltavou |
|
JAROSLAV PAJDA
|
Neaktivní
od 09.06.2023
|
jednatel |
21.06.2021 |
Adresa: |
13000, 21760306, Praha, Vinohrady, Jagellonská, 895, 9, Jagellonská 895/9, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
MARTIN BRŮNA
|
Neaktivní
od 01.12.2022
|
jednatel |
06.06.2019 |
Adresa: |
25168, 70523444, Praha-východ, Radějovice, Olešky, 54 |
|
MARTIN BRŮNA
|
Neaktivní
od 01.12.2022
|
jednatel |
06.06.2019 |
Adresa: |
25168, 70523444, Praha-východ, Radějovice, Olešky, 54, Olešky 54, 25168 Radějovice |
|
Ing. MARTIN VÁVRA
|
Neaktivní
od 06.06.2019
|
jednatel |
24.10.2018 |
Adresa: |
25072, 27862038, Praha-východ, Předboj, Předboj, U Prutníku, 249 |
|
PAVLÍNA HRUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.06.2021
|
jednatel |
24.10.2018 |
Adresa: |
10800, 22587365, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, U tvrze, 192, 19 |
|
Ing. MARTIN VÁVRA
|
Neaktivní
od 06.06.2019
|
jednatel |
24.10.2018 |
Adresa: |
25072, 27862038, Praha-východ, Předboj, Předboj, U Prutníku, 249, U Prutníku 249, 25072 Předboj |
|
PAVLÍNA HRUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.06.2021
|
jednatel |
24.10.2018 |
Adresa: |
10800, 22587365, Praha, Malešice, U tvrze, 192, 19, U tvrze 192/19, Malešice, 10800 Praha 10 |
|