JAKUB GABRIEL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
11.07.2024 |
Adresa: |
68606, 18959580, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Jana Žižky, 520, Jana Žižky 520, 68606 Uherské Hradiště |
|
Ing. MICHAL GABRIEL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.07.2024 |
Adresa: |
68601, 26281350, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Dlouhá, 1303, Dlouhá 1303, 68601 Uherské Hradiště |
|
MILAN FRANC
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
04.03.2024 |
Adresa: |
73911, 20596588, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Dvořákova, 921, Dvořákova 921, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
PETR VLČEK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
10.08.2022 |
Adresa: |
32100, 70522316, Plzeň-město, Plzeň, Litice, Na Konci, 712, 19 |
|
Ing. MICHAL GABRIEL
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
08.10.2020 |
Adresa: |
68601, 26281350, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Dlouhá, 1303 |
|
JAKUB GABRIEL
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
09.11.2018 |
Adresa: |
68606, 18959580, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Jana Žižky, 520 |
|
PETR VLČEK
|
Neaktivní
od 04.03.2024
|
místopředseda představenstva |
10.08.2022 |
Adresa: |
32100, 70522316, Plzeň-město, Plzeň, Litice, Na Konci, 712, 19, Na Konci 712/19, Litice, 32100 Plzeň |
|
Ing. MICHAL GABRIEL
|
Neaktivní
od 11.07.2024
|
Člen představenstva |
08.10.2020 |
Adresa: |
68601, 26281350, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Dlouhá, 1303, Dlouhá 1303, 68601 Uherské Hradiště |
|
ing. MICHAL GABRIEL
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
Člen představenstva |
09.11.2018 |
Adresa: |
68708, 25342533, Uherské Hradiště, Buchlovice, Buchlovice, Za školou, 835 |
|
Ing. RENATA ČERVENÁK NÝVLTOVÁ
|
Neaktivní
od 10.08.2022
|
Místopředseda představenstva |
09.11.2018 |
Adresa: |
54901, 42702852, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, Sadová, 1527 |
|
ing. MICHAL GABRIEL
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
Člen představenstva |
09.11.2018 |
Adresa: |
68708, 25342533, Uherské Hradiště, Buchlovice, Buchlovice, Za školou, 835, Za školou 835, 68708 Buchlovice |
|
Ing. RENATA ČERVENÁK NÝVLTOVÁ
|
Neaktivní
od 10.08.2022
|
Místopředseda představenstva |
09.11.2018 |
Adresa: |
54901, 42702852, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, Sadová, 1527, Sadová 1527, 54901 Nové Město nad Metují |
|
JAKUB GABRIEL
|
Neaktivní
od 11.07.2024
|
Předseda představenstva |
09.11.2018 |
Adresa: |
68606, 18959580, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Jana Žižky, 520, Jana Žižky 520, 68606 Uherské Hradiště |
|