STANISLAV MEIZNER
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
04.02.2021 |
Adresa: |
77900, 23296755, Olomouc, Olomouc, Chválkovice, Selské nám., 8, 45 |
|
STANISLAV MEIZNER
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
04.02.2021 |
Adresa: |
77900, 23296755, Olomouc, Olomouc, Chválkovice, Selské nám., 8, 45, Selské nám. 8/45, Chválkovice, 77900 Olomouc |
|
ALEŠ LOPRAIS
|
Aktivní
|
člen představenstva |
17.12.2020 |
Adresa: |
74401, 25577859, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, Jiřího Felixe, 1733 |
|
ALEŠ LOPRAIS
|
Aktivní
|
člen představenstva |
17.12.2020 |
Adresa: |
74401, 25577859, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, Jiřího Felixe, 1733, Jiřího Felixe 1733, 74401 Frenštát pod Radhoštěm |
|
LADISLAV NOVÝ
|
Neaktivní
od 17.12.2020
|
Předseda představenstva |
20.12.2018 |
Adresa: |
69611, 23161663, Hodonín, Mutěnice, Mutěnice, Moravská, 451 |
|
LADISLAV NOVÝ
|
Neaktivní
od 17.12.2020
|
Předseda představenstva |
20.12.2018 |
Adresa: |
69611, 23161663, Hodonín, Mutěnice, Mutěnice, Moravská, 451, Moravská 451, 69611 Mutěnice |
|
VÁCLAV MLYNÁŘ
|
Neaktivní
od 20.12.2018
|
Předseda představenstva |
31.10.2018 |
Adresa: |
54101, 2272083, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Kryblická, 363 |
|
VÁCLAV MLYNÁŘ
|
Neaktivní
od 20.12.2018
|
Předseda představenstva |
31.10.2018 |
Adresa: |
54101, 2272083, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Kryblická, 363, Kryblická 363, Kryblice, 54101 Trutnov |
|