TOMÁŠ LABUDA
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.07.2024 |
Adresa: |
13000, 21787620, Praha, Žižkov, Biskupcova, 1864, 81, Biskupcova 1864/81, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
TOMÁŠ LIBORA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.02.2019 |
Adresa: |
15000, 22019081, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Mahenova, 164, 2 |
|
IVANA LOUCKÁ
|
Neaktivní
od 04.07.2024
|
jednatel |
07.11.2023 |
Adresa: |
13000, 80442587, Praha, Strašnice, Zvěřinova, 3446, 3, Zvěřinova 3446/3, Strašnice, 13000 Praha 3 |
|
PETR VÁVRA
|
Neaktivní
od 07.11.2023
|
Jednatel |
17.03.2023 |
Adresa: |
54401, 23108479, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské, 2349, Elišky Krásnohorské 2349, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
|
Tomáš Libora
|
Neaktivní
od 17.03.2023
|
jednatel |
04.02.2019 |
Adresa: |
15000, 22019081, Praha, Košíře, Mahenova, 164, 2, Mahenova 164/2, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
PaedDr. MARIE MAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 04.02.2019
|
jednatel |
02.11.2018 |
Adresa: |
15800, 22124128, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12 |
|
PaedDr. MARIE MAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 04.02.2019
|
jednatel |
02.11.2018 |
Adresa: |
15800, 22124128, Praha, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12, Husníkova 2082/12, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|