JAN KLESNIL
|
Aktivní
|
jednatel |
13.12.2022 |
Adresa: |
10900, 26269830, Praha, Horní Měcholupy, Veronské nám., 591 |
|
JAN KLESNIL
|
Aktivní
|
jednatel |
13.12.2022 |
Adresa: |
10900, 26269830, Praha, Horní Měcholupy, Veronské nám., 591, Veronské nám. 591, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
MILOŠ VLASÁK
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
jednatel |
03.03.2020 |
Adresa: |
50353, 17419107, Hradec Králové, Smidary, Smidary, Hradčany, 65 |
|
MILOŠ VLASÁK
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
jednatel |
03.03.2020 |
Adresa: |
50353, 17419107, Hradec Králové, Smidary, Smidary, Hradčany, 65, Hradčany 65, 50353 Smidary |
|
MILOŠ KOUKAL
|
Neaktivní
od 03.03.2020
|
jednatel |
16.01.2020 |
Adresa: |
50353, 17419107, Hradec Králové, Smidary, Smidary, Hradčany, 65 |
|
MILOŠ KOUKAL
|
Neaktivní
od 03.03.2020
|
jednatel |
16.01.2020 |
Adresa: |
50353, 17419107, Hradec Králové, Smidary, Smidary, Hradčany, 65, Hradčany 65, 50353 Smidary |
|
ALEXANDER TOKÁR
|
Neaktivní
od 16.01.2020
|
jednatel |
18.11.2018 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19 |
|
ALEXANDER TOKÁR
|
Neaktivní
od 16.01.2020
|
jednatel |
18.11.2018 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19, Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno |
|