MARTINA BÁRTOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.06.2023 |
Adresa: |
28522, 11649135, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Průběžná, 771, Průběžná 771, 28522 Zruč nad Sázavou |
|
FRANTIŠEK JIRÁSEK
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
jednatel |
11.08.2021 |
Adresa: |
54931, 7465505, Náchod, Hronov, Hronov, nám. Čs. armády, 5 |
|
FRANTIŠEK JIRÁSEK
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
jednatel |
11.08.2021 |
Adresa: |
54931, 7465505, Náchod, Hronov, Hronov, nám. Čs. armády, 5, nám. Čs. armády 5, 54931 Hronov |
|
JAROSLAV ČEKAL
|
Neaktivní
od 25.01.2023
|
Jednatel |
22.11.2019 |
Adresa: |
19900, 22496122, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Tupolevova, 470 |
|
JAROSLAV ČEKAL
|
Neaktivní
od 25.01.2023
|
Jednatel |
22.11.2019 |
Adresa: |
19900, 22496122, Praha, Letňany, Tupolevova, 470, Tupolevova 470, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
ALEXANDER TOKÁR
|
Neaktivní
od 22.11.2019
|
jednatel |
18.11.2018 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19 |
|
ALEXANDER TOKÁR
|
Neaktivní
od 22.11.2019
|
jednatel |
18.11.2018 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19, Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno |
|