PAVEL VESELÝ
|
Neaktivní
od 21.07.2022
|
jednatel |
30.11.2021 |
Adresa: |
10100, 22671897, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68 |
|
PAVEL VESELÝ
|
Neaktivní
od 21.07.2022
|
jednatel |
30.11.2021 |
Adresa: |
10100, 22671897, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68, Vršovická 1429/68, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ján Paulis
|
Neaktivní
od 30.11.2021
|
Jednatel |
03.03.2021 |
Adresa: |
Sľažany, Horné Sľažany 244 |
|
Ján Paulis
|
Neaktivní
od 30.11.2021
|
Jednatel |
03.03.2021 |
Adresa: |
Sľažany, Horné Sľažany 244, Horné Sľažany 244, Sľažany, Slovensko |
|
MARTIN MÁLEK
|
Neaktivní
od 03.03.2021
|
jednatel |
29.05.2020 |
Adresa: |
17000, 22294341, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Kamenická, 305, 43 |
|
MARTIN MÁLEK
|
Neaktivní
od 03.03.2021
|
jednatel |
29.05.2020 |
Adresa: |
17000, 22294341, Praha, Bubeneč, Kamenická, 305, 43, Kamenická 305/43, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
MARTIN HRUBANT
|
Neaktivní
od 29.05.2020
|
jednatel |
09.04.2020 |
Adresa: |
17000, 22294341, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Kamenická, 305, 43 |
|
MARTIN HRUBANT
|
Neaktivní
od 29.05.2020
|
jednatel |
09.04.2020 |
Adresa: |
17000, 22294341, Praha, Bubeneč, Kamenická, 305, 43, Kamenická 305/43, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
KATEŘINA VOHRADSKÁ
|
Neaktivní
od 09.04.2020
|
jednatel |
22.01.2020 |
Adresa: |
16300, 22251081, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Bazovského, 1120, 1 |
|
KATEŘINA VOHRADSKÁ
|
Neaktivní
od 09.04.2020
|
jednatel |
22.01.2020 |
Adresa: |
16300, 22251081, Praha, Řepy, Bazovského, 1120, 1, Bazovského 1120/1, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
MARTIN HRUBANT
|
Neaktivní
od 22.01.2020
|
Jednatel |
22.05.2019 |
Adresa: |
17000, 22294341, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Kamenická, 305, 43 |
|
MARTIN HRUBANT
|
Neaktivní
od 22.01.2020
|
Jednatel |
22.05.2019 |
Adresa: |
17000, 22294341, Praha, Bubeneč, Kamenická, 305, 43, Kamenická 305/43, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
MICHAL HOLEČEK
|
Neaktivní
od 22.05.2019
|
jednatel |
29.01.2019 |
Adresa: |
36001, 12043931, Karlovy Vary, Sadov, Sadov, 34 |
|
MICHAL HOLEČEK
|
Neaktivní
od 22.05.2019
|
jednatel |
29.01.2019 |
Adresa: |
36001, 12043931, Karlovy Vary, Sadov, Sadov, 34, č.p. 34, 36001 Sadov |
|
Ing. Andrea Peerová
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
28.11.2018 |
Adresa: |
50009, 23812087, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Čajkovského, 914, 54 |
|
Ing. ANDREA PEEROVÁ
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
28.11.2018 |
Adresa: |
50009, 23812087, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Čajkovského, 914, 54, Čajkovského 914/54, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|