JUDr. LUKÁŠ ZRŮST
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.03.2022 |
Adresa: |
60200, 19747802, Brno-město, Brno, Ponava, Kabátníkova, 219, 7 |
|
JUDr. LUKÁŠ ZRŮST
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.03.2022 |
Adresa: |
60200, 19747802, Brno-město, Brno, Ponava, Kabátníkova, 219, 7, Kabátníkova 219/7, Ponava, 60200 Brno |
|
JUDr. JAKUB HLÍNA
|
Neaktivní
od 09.03.2022
|
jednatel |
23.09.2021 |
Adresa: |
18600, 22353682, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Urxova, 480, 7 |
|
JUDr. JAKUB HLÍNA
|
Neaktivní
od 09.03.2022
|
jednatel |
23.09.2021 |
Adresa: |
18600, 22353682, Praha, Karlín, Urxova, 480, 7, Urxova 480/7, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
JUDr. JAKUB HLÍNA
|
Neaktivní
od 23.09.2021
|
jednatel |
13.10.2019 |
Adresa: |
13000, 21763208, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Kolínská, 1964, 12 |
|
JUDr. JAKUB HLÍNA
|
Neaktivní
od 23.09.2021
|
jednatel |
13.10.2019 |
Adresa: |
13000, 21763208, Praha, Vinohrady, Kolínská, 1964, 12, Kolínská 1964/12, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. JAKUB HLÍNA
|
Neaktivní
od 13.10.2019
|
jednatel |
03.12.2018 |
Adresa: |
13000, 21760781, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Perunova, 1109, 8 |
|
JUDr. JAKUB HLÍNA
|
Neaktivní
od 13.10.2019
|
jednatel |
03.12.2018 |
Adresa: |
13000, 21760781, Praha, Vinohrady, Perunova, 1109, 8, Perunova 1109/8, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|