MAREK ADAMČÍK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
02.08.2024 |
Adresa: |
11000, 21704449, Praha, Nové Město, Příčná, 663, 8, Příčná 663/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MAREK ADAMČÍK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
02.05.2021 |
Adresa: |
19000, 22517464, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Bohušovická, 489, 16 |
|
MÓNICA SOFIA SILVA DUARTE KOMÁRKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
11.12.2018 |
Adresa: |
46311, 26476568, Liberec, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Pampelišková, 1543 |
|
JIŘÍ STOPKA
|
Aktivní
|
člen správní rady |
11.12.2018 |
Adresa: |
25263, 12886351, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, U školky, 1620 |
|
MÓNICA SOFIA SILVA DUARTE KOMÁRKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
11.12.2018 |
Adresa: |
46311, 26476568, Liberec, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Pampelišková, 1543, Pampelišková 1543, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 Liberec |
|
JIŘÍ STOPKA
|
Aktivní
|
člen správní rady |
11.12.2018 |
Adresa: |
25263, 12886351, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, U školky, 1620, U školky 1620, 25263 Roztoky |
|
MAREK ADAMČÍK
|
Neaktivní
od 02.08.2024
|
člen správní rady |
02.05.2021 |
Adresa: |
19000, 22517464, Praha, Prosek, Bohušovická, 489, 16, Bohušovická 489/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
MAREK ADAMČÍK
|
Neaktivní
od 02.05.2021
|
člen správní rady |
20.08.2019 |
Adresa: |
11000, 21704449, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Příčná, 663, 8 |
|
MAREK ADAMČÍK
|
Neaktivní
od 02.05.2021
|
člen správní rady |
20.08.2019 |
Adresa: |
11000, 21704449, Praha, Nové Město, Příčná, 663, 8, Příčná 663/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MAREK NOVÁK ADAMČÍK
|
Neaktivní
od 20.08.2019
|
člen správní rady |
11.12.2018 |
Adresa: |
11000, 21704449, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Příčná, 663, 8 |
|
MAREK NOVÁK ADAMČÍK
|
Neaktivní
od 20.08.2019
|
člen správní rady |
11.12.2018 |
Adresa: |
11000, 21704449, Praha, Nové Město, Příčná, 663, 8, Příčná 663/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|