MICHAL ČUPRUNOV
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.08.2024 |
Adresa: |
11000, 21723826, Praha, Staré Město, Dlouhá, 730, 35, Dlouhá 730/35, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JIŘÍ DUŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.10.2022 |
Adresa: |
19000, 22541527, Praha, Vysočany, Sokolovská, 14, 324 |
|
MOJMÍR LEDVINKA
|
Neaktivní
od 07.08.2024
|
jednatel |
23.01.2024 |
Adresa: |
11000, 21723826, Praha, Staré Město, Dlouhá, 730, 35, Dlouhá 730/35, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JAKUB NAGY
|
Neaktivní
od 23.01.2024
|
jednatel |
10.01.2024 |
Adresa: |
43003, 23521384, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4075, Kostnická 4075, 43003 Chomutov |
|
JIŘÍ DUŠEK
|
Neaktivní
od 10.01.2024
|
jednatel |
12.10.2022 |
Adresa: |
19000, 22541527, Praha, Vysočany, Sokolovská, 14, 324, Sokolovská 14/324, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
TOMÁŠ DUŠEK
|
Neaktivní
od 12.10.2022
|
jednatel |
02.09.2021 |
Adresa: |
19800, 22487034, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Vodňanská, 713 |
|
TOMÁŠ DUŠEK
|
Neaktivní
od 12.10.2022
|
jednatel |
02.09.2021 |
Adresa: |
19800, 22487034, Praha, Kyje, Vodňanská, 713, Vodňanská 713, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
JIŘÍ ŠINDELÁŘ
|
Neaktivní
od 02.09.2021
|
jednatel |
16.12.2018 |
Adresa: |
35751, 14848163, Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Kynšperk nad Ohří, Na Příkopech, 21, 5 |
|
JIŘÍ ŠINDELÁŘ
|
Neaktivní
od 02.09.2021
|
jednatel |
16.12.2018 |
Adresa: |
35751, 14848163, Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Kynšperk nad Ohří, Na Příkopech, 21, 5, Na Příkopech 21/5, 35751 Kynšperk nad Ohří |
|