PETRA ČERMÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.04.2023 |
Adresa: |
63900, 19124538, Brno-město, Brno, Štýřice, Kamenná, 222, 67, Kamenná 222/67, Štýřice, 63900 Brno |
|
Mgr. MICHAL ČERMÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.01.2019 |
Adresa: |
63900, 19124538, Brno-město, Brno, Štýřice, Kamenná, 222, 67 |
|
PETR ŠAMÁNEK
|
Neaktivní
od 27.03.2020
|
Jednatel |
04.01.2020 |
Adresa: |
79807, 10431519, Prostějov, Brodek u Prostějova, Brodek u Prostějova, Císařská, 295 |
|
PETR ŠAMÁNEK
|
Neaktivní
od 27.03.2020
|
Jednatel |
04.01.2020 |
Adresa: |
79807, 10431519, Prostějov, Brodek u Prostějova, Brodek u Prostějova, Císařská, 295, Císařská 295, 79807 Brodek u Prostějova |
|
PETR ŠAMÁNEK
|
Neaktivní
od 04.01.2020
|
Jednatel |
29.01.2019 |
Adresa: |
79601, 24823236, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Ruská, 1751, 24 |
|
PETR ŠAMÁNEK
|
Neaktivní
od 04.01.2020
|
Jednatel |
29.01.2019 |
Adresa: |
79601, 24823236, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Ruská, 1751, 24, Ruská 1751/24, 79601 Prostějov |
|
Mgr. MICHAL ČERMÁK
|
Neaktivní
od 25.04.2023
|
Jednatel |
29.01.2019 |
Adresa: |
63900, 19124538, Brno-město, Brno, Štýřice, Kamenná, 222, 67, Kamenná 222/67, Štýřice, 63900 Brno |
|