VÁCLAV TOVARA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.07.2023 |
Adresa: |
35201, 11870389, Cheb, Aš, Aš, Dlouhá, 2532, 28, Dlouhá 2532/28, 35201 Aš |
|
MARTIN DRMOTA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.06.2021 |
Adresa: |
38451, 855936, Prachatice, Volary, Volary, Sídl. Míru, 269 |
|
VÁCLAV TOVARA
|
Neaktivní
od 04.07.2023
|
jednatel |
16.06.2023 |
Adresa: |
35201, 11870389, Cheb, Aš, Aš, Dlouhá, 2532, 28, Dlouhá 2532/28, 35201 Aš |
|
MARTIN DRMOTA
|
Neaktivní
od 16.06.2023
|
jednatel |
27.06.2021 |
Adresa: |
38451, 855936, Prachatice, Volary, Volary, Sídl. Míru, 269, Sídl. Míru 269, 38451 Volary |
|
BŘETISLAV ŤUJÍK
|
Neaktivní
od 03.02.2020
|
jednatel |
30.01.2019 |
Adresa: |
19800, 26070693, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Celniční, 868, 15 |
|
MARTIN DRMOTA
|
Neaktivní
od 27.06.2021
|
jednatel |
30.01.2019 |
Adresa: |
37001, 25284762, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II., 2, 2 |
|
BŘETISLAV ŤUJÍK
|
Neaktivní
od 03.02.2020
|
jednatel |
30.01.2019 |
Adresa: |
19800, 26070693, Praha, Hloubětín, Celniční, 868, 15, Celniční 868/15, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
MARTIN DRMOTA
|
Neaktivní
od 27.06.2021
|
jednatel |
30.01.2019 |
Adresa: |
37001, 25284762, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II., 2, 2, nám. Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|