znepřístupněno podle § 25 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb.
|
Aktivní
|
|
23.08.2023 |
|
znepřístupněno podle § 25 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb.
|
Neaktivní
od 23.08.2023
|
|
16.09.2021 |
|
ANNA KAPTSILOVICH
|
Neaktivní
od 16.09.2021
|
hospodář |
29.05.2020 |
Adresa: |
11101, 80462430, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Měcholupy, Honzíkova, 671, 16 |
|
ANNA KAPTSILOVICH
|
Neaktivní
od 16.09.2021
|
hospodář |
29.05.2020 |
Adresa: |
11101, 80462430, Praha, Dolní Měcholupy, Honzíkova, 671, 16, Honzíkova 671/16, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
ANNA KAPTSILOVICH
|
Neaktivní
od 29.05.2020
|
hospodář |
19.06.2019 |
Adresa: |
15800, 22708901, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2307, 13 |
|
MIROSLAVA KARLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2021
|
předseda |
19.06.2019 |
Adresa: |
16500, 25452070, Hlavní město Praha, Praha, Suchdol, K mírám, 1205, 2 |
|
znepřístupněno podle § 25 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb.
|
Neaktivní
od 16.09.2021
|
|
19.06.2019 |
|
ANNA KAPTSILOVICH
|
Neaktivní
od 29.05.2020
|
hospodář |
19.06.2019 |
Adresa: |
15800, 22708901, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2307, 13, Běhounkova 2307/13, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
MIROSLAVA KARLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2021
|
předseda |
19.06.2019 |
Adresa: |
16500, 25452070, Praha, Suchdol, K mírám, 1205, 2, K mírám 1205/2, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
znepřístupněno podle § 25 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb.
|
Neaktivní
od 19.06.2019
|
|
06.02.2019 |
|