Mgr. ONDŘEJ HARTL
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.09.2022 |
Adresa: |
25230, 6354734, Praha-západ, Řevnice, Řevnice, Sportovní, 166 |
|
Ing. PETR POLÍVKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.04.2020 |
Adresa: |
25101, 27581276, Praha-východ, Říčany, Říčany, Vřesová, 2302, 17 |
|
MARTIN CHARVÁT
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.02.2019 |
Adresa: |
13000, 21765375, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Písecká, 2228, 4 |
|
MARTIN CHARVÁT
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.02.2019 |
Adresa: |
13000, 21765375, Praha, Vinohrady, Písecká, 2228, 4, Písecká 2228/4, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. ONDŘEJ HARTL
|
Neaktivní
od 20.04.2023
|
Jednatel |
08.09.2022 |
Adresa: |
25230, 6354734, Praha-západ, Řevnice, Řevnice, Sportovní, 166, Sportovní 166, 25230 Řevnice |
|
Mgr. ONDŘEJ HARTL
|
Neaktivní
od 08.09.2022
|
Jednatel |
07.04.2020 |
Adresa: |
16000, 22191321, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Vostrovská, 621, 10 |
|
Mgr. ONDŘEJ HARTL
|
Neaktivní
od 08.09.2022
|
Jednatel |
07.04.2020 |
Adresa: |
16000, 22191321, Praha, Dejvice, Vostrovská, 621, 10, Vostrovská 621/10, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. PETR POLÍVKA
|
Neaktivní
od 20.04.2023
|
Jednatel |
07.04.2020 |
Adresa: |
25101, 27581276, Praha-východ, Říčany, Říčany, Vřesová, 2302, 17, Vřesová 2302/17, 25101 Říčany |
|
MILENA CHARVÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 07.04.2020
|
Jednatel |
13.02.2019 |
Adresa: |
13000, 21765375, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Písecká, 2228, 4 |
|
MILENA CHARVÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 07.04.2020
|
Jednatel |
13.02.2019 |
Adresa: |
13000, 21765375, Praha, Vinohrady, Písecká, 2228, 4, Písecká 2228/4, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|