DAGMAR STŘELCOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.09.2024 |
Adresa: |
76701, 10384081, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Sadová, 4166, 28, Sadová 4166/28, 76701 Kroměříž |
|
LENKA ČERNÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.01.2021 |
Adresa: |
76701, 10254269, Kroměříž, Kroměříž, Vážany, Osvoboditelů, 96, 68 |
|
LENKA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 09.09.2024
|
jednatel |
15.01.2021 |
Adresa: |
76701, 10254269, Kroměříž, Kroměříž, Vážany, Osvoboditelů, 96, 68, Osvoboditelů 96/68, Vážany, 76701 Kroměříž |
|
LENKA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 15.01.2021
|
jednatel |
23.12.2020 |
Adresa: |
76701, 10377841, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Profesora Vojtěcha Tučka, 3509, 24 |
|
LENKA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 15.01.2021
|
jednatel |
23.12.2020 |
Adresa: |
76701, 10377841, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Profesora Vojtěcha Tučka, 3509, 24, Profesora Vojtěcha Tučka 3509/24, 76701 Kroměříž |
|
LENKA HAJDUKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.12.2020
|
jednatel |
26.02.2019 |
Adresa: |
76701, 10377841, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Profesora Vojtěcha Tučka, 3509, 24 |
|
LENKA HAJDUKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.12.2020
|
jednatel |
26.02.2019 |
Adresa: |
76701, 10377841, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Profesora Vojtěcha Tučka, 3509, 24, Profesora Vojtěcha Tučka 3509/24, 76701 Kroměříž |
|