DIMITRI BUTLESKI
|
Aktivní
|
člen představenstva |
18.01.2024 |
Adresa: |
14000, 21944261, Praha, Nusle, Táborská, 438, 51, Táborská 438/51, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
IVAN YURASH
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.08.2019 |
Adresa: |
25085, 27043631, Praha-východ, Bašť, Bašť, Okružní, 664 |
|
IVAN YURASH
|
Neaktivní
od 18.01.2024
|
člen představenstva |
27.08.2019 |
Adresa: |
25085, 27043631, Praha-východ, Bašť, Bašť, Okružní, 664, Okružní 664, 25085 Bašť |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 27.08.2019
|
Člen představenstva |
02.08.2019 |
Adresa: |
56002, 75294095, Ústí nad Orlicí, Semanín, Semanín, 200 |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 27.08.2019
|
Člen představenstva |
02.08.2019 |
Adresa: |
56002, 75294095, Ústí nad Orlicí, Semanín, Semanín, 200, č.p. 200, 56002 Semanín |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 02.08.2019
|
Člen představenstva |
06.03.2019 |
Adresa: |
10900, 73688045, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Hornoměcholupská, 662, 166 |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 02.08.2019
|
Člen představenstva |
06.03.2019 |
Adresa: |
10900, 73688045, Praha, Horní Měcholupy, Hornoměcholupská, 662, 166, Hornoměcholupská 662/166, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|