TOMÁŠ SALAČ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.07.2024 |
Adresa: |
28924, 26108372, Nymburk, Milovice, Mladá, Nám. 30. června, 508, Nám. 30. června 508, Mladá, 28924 Milovice |
|
TOMÁŠ PEŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.03.2019 |
Adresa: |
12000, 21731594, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Ječná, 1255, 25 |
|
MARTIN BRIXÍ
|
Neaktivní
od 27.09.2022
|
jednatel |
23.06.2022 |
Adresa: |
25101, 82650071, Praha-východ, Babice, Babice, Na Bezchlebí, 543 |
|
MARTIN BRIXÍ
|
Neaktivní
od 27.09.2022
|
jednatel |
23.06.2022 |
Adresa: |
25101, 82650071, Praha-východ, Babice, Babice, Na Bezchlebí, 543, Na Bezchlebí 543, 25101 Babice |
|
MARTIN BRIXÍ
|
Neaktivní
od 23.06.2022
|
jednatel |
23.09.2020 |
Adresa: |
13000, 75908514, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Zvěřinova, 3413, 14 |
|
MARTIN BRIXÍ
|
Neaktivní
od 23.06.2022
|
jednatel |
23.09.2020 |
Adresa: |
13000, 75908514, Praha, Strašnice, Zvěřinova, 3413, 14, Zvěřinova 3413/14, Strašnice, 13000 Praha 3 |
|
MARTIN BRIXÍ
|
Neaktivní
od 23.09.2020
|
jednatel |
29.03.2019 |
Adresa: |
10100, 22663487, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Oblouková, 759, 21 |
|
MARTIN BRIXÍ
|
Neaktivní
od 23.09.2020
|
jednatel |
29.03.2019 |
Adresa: |
10100, 22663487, Praha, Vršovice, Oblouková, 759, 21, Oblouková 759/21, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
TOMÁŠ PEŠEK
|
Neaktivní
od 15.07.2024
|
jednatel |
29.03.2019 |
Adresa: |
12000, 21731594, Praha, Nové Město, Ječná, 1255, 25, Ječná 1255/25, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|